Společenství pro dům Kozolupy 167 aktuálně - Změny a události ve společnosti
1.11.2023 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL25/KSPL účetní závěrka [2022] |
1.12.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL24/KSPL účetní závěrka [2021] |
5.5.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu Daniel Nový |
25.1.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL22/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění |
25.1.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL23/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze výboru |
18.12.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu Olga Holubová |
18.12.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu Daniel Nový, změna adresy |
18.12.2021 | Zapsán člen statutárního orgánu Daniel Nový |
18.12.2021 | Zapsán člen statutárního orgánu VÁCLAV TÝZL |
18.12.2021 | Vymazán člen statutárního orgánu Jana Harantová (vymazáno) |
18.12.2021 | Vymazán člen statutárního orgánu Olga Holubová (vymazáno) |
29.6.2021 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL21/KSPL účetní závěrka [2020] |
15.9.2020 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL20/KSPL účetní závěrka [2019] |
25.11.2019 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL19/KSPL účetní závěrka [2018] |
7.12.2018 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL18/KSPL účetní závěrka [2017] |
4.5.2018 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL17/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze výboru |
4.5.2018 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL16/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromážýdění |
27.4.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu Olga Holubová |
27.4.2018 | Zapsán člen statutárního orgánu Daniel Nový |
27.4.2018 | Vymazán člen statutárního orgánu VLADISLAVA ZAHRADNÍKOVÁ (vymazáno) |
27.4.2018 | Zapsán způsob jednání: Společenství zastupuje společně předseda výboru a další člen výboru. ... |
27.4.2018 | Vymazán způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. ... |
27.6.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL15/KSPL účetní závěrka [2016] |
11.4.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL14/KSPL stanovy společnosti |
11.4.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL13/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění |
4.1.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL12/KSPL účetní závěrka [2015] |
11.2.2016 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL11/KSPL účetní závěrka [2014] |
11.2.2016 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL10/KSPL účetní závěrka [2013] |
25.11.2015 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL9/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání výboru |
25.11.2015 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL8/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění |
21.11.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu Jana Harantová |
21.11.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu VLADISLAVA ZAHRADNÍKOVÁ |
21.11.2015 | Zapsán člen statutárního orgánu Olga Holubová |
21.11.2015 | Vymazán člen statutárního orgánu VLADISLAVA ZAHRADNÍKOVÁ (vymazáno) |
21.11.2015 | Vymazán člen statutárního orgánu Michal Kratochvíl (vymazáno) |
21.11.2015 | Vymazán člen statutárního orgánu Štefan Valena (vymazáno) |
21.11.2015 | Změna sídla z Kozolupy 167, 330 32 Kozolupy na Kozolupy 167, 330 32 Kozolupy |
21.11.2015 | Zapsán způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. ... |
21.11.2015 | Vymazán způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. ... |
10.7.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu Štefan Valena |
1.12.2014 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL7/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění SVJ |
1.12.2014 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL6/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání výboru |
8.11.2014 | Zapsán člen statutárního orgánu Michal Kratochvíl |
8.11.2014 | Zapsán člen statutárního orgánu VLADISLAVA ZAHRADNÍKOVÁ |
8.11.2014 | Vymazán člen statutárního orgánu Jana Harantová (vymazáno) |
8.11.2014 | Vymazán člen statutárního orgánu Olga Holubová (vymazáno) |
8.11.2014 | Zapsán způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. ... |
8.8.2013 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL5/KSPL účetní závěrka [2012] |
15.8.2012 | Nová listina ve sbírce listin: S 6544/SL4/KSPL účetní závěrka 2011 |
3.6.2011 | Zapsán člen statutárního orgánu Štefan Valena |