Monika Hájková Děčín - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Monika Hájková | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Děčín |
Kontakty Monika Hájková
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Monika Hájková
- Adresa sídla:
- Děčín
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 01.03.2016
Specializovaný maloobchod
Zahájeno: 21.10.2004
Ukončeno: 01.03.2016
- Vznik oprávnění:
- 21.10.2004
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Specializovaný maloobchod
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vymezení předmětu činnosti:
- - textilem, oděvy a textilní galantérií
Zahájeno: 21.10.2004
Ukončeno: 30.06.2008
- Vznik oprávnění:
- 21.10.2004
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŽivnostProvozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1010777645
Zahájení provozování dne: 01.03.2016
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1002603048
Zahájení provozování dne: 21.10.2004
Ukončení provozování dne: 29.02.2016
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Specializovaný maloobchod
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1002603048
Zahájení provozování dne: 21.10.2004
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Monika Hájková
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Monika Hájková?
V rejstříku firem máme 48 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 1. prosince 2021 |
Adamado s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 7. září 2021 |
AMP Chomutov a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 22. května 2017 |
Anywork s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 9. prosince 2021 |
Benedikt Villas s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 2. prosince 2021 |
Centrum Svatý Kříž s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 24. června 2016 |
Czech economy s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 14. července 2012 |
Czech economy s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 29. října 2018 |
Czech Republic Properties s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 29. října 2018 |
Czech Republic Properties s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 30. října 2019 |
Denizati s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 15. února 2022 |
FVE VELEBUDICE s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 24. července 2018 |
G7 GROUP SE |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 14. listopadu 2022 |
Hardworkers Chomutov s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 31. ledna 2020 |
Hardworkers Chomutov s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 31. října 2018 |
Hardworkers Chomutov s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 30. června 2021 |
CHANGE CZ CHEB a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 2. prosince 2021 |
Cheb Project s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 31. října 2019 |
KAMPRE s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 9. listopadu 2022 |
MANORAL GLOBAL s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Monika Hájková | Jirkov | od 1. listopadu 2019 |
Mars Chomutov, spol. s r.o. |
Další osoby s příjmením hajkova ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.