Petr Pacovský Ing. okres Tábor - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Petr Pacovský Ing. okres Tábor.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Petr Pacovský".
Petr Pacovský Ing. okres Tábor - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
1manco s.r.o. v likvidaci
Karlovo náměstí 288/17, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 17.10.2000 7.10.2003 |
1manco s.r.o. v likvidaci
Karlovo náměstí 288/17, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 9.3.2000 17.10.2000 |
1manco s.r.o. v likvidaci
Karlovo náměstí 288/17, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 3.9.1999 9.3.2000 |
1manco s.r.o. v likvidaci
Karlovo náměstí 288/17, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 3.9.1999 21.7.2003 |
BOWLING SOJČÁK Tábor s.r.o.
Varšavská 2730/7, 390 05 Tábor |
společník | 4.8.2015 13.2.2017 |
BOWLING SOJČÁK Tábor s.r.o.
Varšavská 2730/7, 390 05 Tábor |
společník | 10.5.2010 4.8.2015 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 18.2.2023 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 15.7.2014 18.2.2023 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 18.12.2009 15.7.2014 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
jednatel | 18.11.2009 4.8.2015 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
jednatel | 18.11.2009 21.2.2018 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 1.4.2008 18.12.2009 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
jednatel | 22.12.2006 17.3.2008 |
Extima CZ, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 22.12.2006 1.4.2008 |
Extima, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 4.8.2015 6.4.2018 |
Extima, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 26.1.2004 4.8.2015 |
Extima, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 8.5.2003 26.1.2004 |
Extima, s.r.o.
Poběžovická 1481/21, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
jednatel | 1.1.2003 17.3.2008 |
Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví
Chelčického 96/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
člen správní rady | 4.8.2015 9.9.2015 |
Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví
Chelčického 96/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
člen správní rady | 12.6.2001 12.6.2004 |
Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví
Chelčického 96/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
člen správní rady | 12.6.2001 18.2.2023 |
Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví
Chelčického 96/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
člen správní rady | 15.12.1998 4.8.2015 |
ORBIT s.r.o.
Olšanská 2643/1A, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
člen dozorčí rady | 29.1.2007 31.3.2009 |
xMed21 s.r.o.
Osadní 799/26, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
společník | 23.10.2014 8.12.2016 |
Petr Pacovský Ing. okres Tábor - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.5.2024 | Správní rada Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví |
18.2.2023 | Správní rada Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví |
18.2.2023 | Společník s vkladem Extima CZ, s.r.o. |
18.2.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 200,-Kč, podíl: 20 % (Extima CZ, s.r.o.) |
18.2.2023 | Správní rada Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví |
18.2.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Extima CZ, s.r.o. ) |
6.4.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Extima, s.r.o. ) |
5.4.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Extima CZ, s.r.o. . |
13.2.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BOWLING SOJČÁK Tábor s.r.o. ) |
8.12.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (xMed21 s.r.o. ) |
9.9.2015 | Správní rada Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví |
4.8.2015 | Společník s vkladem BOWLING SOJČÁK Tábor s.r.o. |
4.8.2015 | Správní rada Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví |
4.8.2015 | Společník s vkladem Extima, s.r.o. |
4.8.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Extima CZ, s.r.o., zmenil adresu. |
4.8.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 128 000,-Kč (Extima, s.r.o.) |
4.8.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Extima CZ, s.r.o.) |
4.8.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 %, podíl: 50 % (BOWLING SOJČÁK Tábor s.r.o.) |
23.10.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 17,-Kč (Kanebos s.r.o.) |
15.7.2014 | Společník s vkladem Extima CZ, s.r.o. |
15.7.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 200,-Kč, podíl: 20 % (Extima CZ, s.r.o.) |
18.12.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Extima CZ, s.r.o. ) |
1.4.2009 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ORBIT s.r.o. |
7.4.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Extima, s.r.o. . |
1.4.2008 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Extima CZ, s.r.o.) |
1.4.2008 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Extima CZ, s.r.o. ) |
1.4.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Extima CZ, s.r.o. . |
19.2.2007 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ORBIT s.r.o. |
22.12.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 46 000,-Kč, podíl: 23 % (Extima CZ, s.r.o.) |
22.12.2006 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Extima CZ, s.r.o.) |
26.1.2004 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Extima, s.r.o. ) |
7.10.2003 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Time Expert s.r.o. ) |
7.10.2003 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Time Expert s.r.o. . |
8.5.2003 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 108 000,-Kč (Extima, s.r.o.) |
12.2.2003 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Extima, s.r.o.) |
17.10.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 % (Time Expert s.r.o.) |
17.10.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Time Expert s.r.o. ) |
9.3.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 % (Time Expert s.r.o.) |
9.3.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Time Expert s.r.o. ) |
3.9.1999 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Time Expert s.r.o.) |
3.9.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (Time Expert s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Petr Pacovský Ing. okres Tábor
Tato stránka obsahuje informace o osobě Petr Pacovský Ing. okres Tábor, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Petr Pacovský Ing. aktuálně působí a působila v 7 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Petr Pacovský Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Petr Pacovský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Petr Pacovský?
Jméno Ing. Petr Pacovský je uvedeno v 7 společnostech.