Eliška Ráčková Mgr. Boskovice - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Eliška Ráčková Mgr. Boskovice.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Eliška Ráčková".
Eliška Ráčková Mgr. Boskovice - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Na Chmelnici 2373/32
Na Chmelnici 2373/32, 680 01 Boskovice |
místopředseda výboru | 7.12.2016 7.12.2021 |
Společenství vlastníků Na Chmelnici 2373/32
Na Chmelnici 2373/32, 680 01 Boskovice |
místopředseda výboru | 15.7.2008 18.10.2016 |
Společenství vlastníků Na Chmelnici 2373/32
Na Chmelnici 2373/32, 680 01 Boskovice |
místopředseda výboru | 15.7.2008 15.7.2013 |
Spolek pro obnovu tradic v Babolkách
Babolky 4, 679 61 Letovice |
pokladník | 5.3.2016 5.3.2021 |
Eliška Ráčková Mgr. Boskovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.9.2024 | |
14.8.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Spolek pro obnovu tradic v Babolkách |
31.3.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC V BABOLKÁCH |
25.3.2017 | |
25.3.2017 | |
18.10.2016 | |
18.10.2016 |
Souhrnné informace k osobě Eliška Ráčková Mgr. Boskovice
Tato stránka obsahuje informace o osobě Eliška Ráčková Mgr. Boskovice, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Eliška Ráčková Mgr. aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Eliška Ráčková Mgr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Mgr. Eliška Ráčková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Mgr. Eliška Ráčková?
Jméno Mgr. Eliška Ráčková je uvedeno v 2 společnostech.