MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "MARIE STRAŠILOVÁ".
MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Losík - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Milénova, Brno
Loosova 816/11, Lesná, 638 00 Brno |
předseda výboru | 11.9.2014 13.9.2018 |
Sobík z.s.
Ibsenova 120/7, Lesná, 638 00 Brno |
předseda | 11.10.2018 |
Spolek Dialog, z.s., v likvidaci
Ibsenova 120/7, Lesná, 638 00 Brno Zaniklý subjekt: 26. října 2021 |
likvidátor | 14.4.2021 26.10.2021 |
Spolek Dialog, z.s., v likvidaci
Ibsenova 120/7, Lesná, 638 00 Brno Zaniklý subjekt: 26. října 2021 |
předseda | 16.4.2014 26.10.2021 |
MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.4.2021 | Zapsán(-a) jako likvidátor Spolek Dialog, z.s., v likvidaci |
6.3.2019 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Losík - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
11.10.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sobík z.s. |
11.11.2014 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sdružení rodičů Losík |
16.4.2014 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Spolek Dialog, z.s. |
Souhrnné informace k osobě MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno
Tato stránka obsahuje informace o osobě MARIE STRAŠILOVÁ Ing. Brno, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba MARIE STRAŠILOVÁ Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "MARIE STRAŠILOVÁ Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. MARIE STRAŠILOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. MARIE STRAŠILOVÁ?
Jméno Ing. MARIE STRAŠILOVÁ je uvedeno v 3 společnostech.