Helena Blažková okres České Budějovice - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Helena Blažková okres České Budějovice.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Helena Blažková".
Helena Blažková okres České Budějovice - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice Zaniklý subjekt: 30. dubna 2024 |
zakladatel | 27.3.2024 30.4.2024 |
Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice Zaniklý subjekt: 30. dubna 2024 |
zakladatel | 23.1.2019 27.3.2024 |
Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice Zaniklý subjekt: 30. dubna 2024 |
zakladatel | 7.12.2016 23.1.2019 |
Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice Zaniklý subjekt: 30. dubna 2024 |
člen správní rady | 7.1.2012 7.1.2015 |
Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice Zaniklý subjekt: 30. dubna 2024 |
člen správní rady | 7.1.2012 23.1.2019 |
Helena Blažková okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.3.2024 | Zakladatel Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci |
27.3.2024 | Zakladatel Nadační fond Cesta bez trní v likvidaci |
7.3.2023 | Správní rada Nadační fond Cesta bez trní |
23.1.2019 | Zakladatel Nadační fond Cesta bez trní |
23.1.2019 | Správní rada Nadační fond Cesta bez trní |
23.1.2019 | Správní rada Nadační fond Cesta bez trní |
Souhrnné informace k osobě Helena Blažková okres České Budějovice
Tato stránka obsahuje informace o osobě Helena Blažková okres České Budějovice, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Helena Blažková aktuálně působí a působila v 1 společnosti.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Helena Blažková", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Helena Blažková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Helena Blažková?
Jméno Helena Blažková je uvedeno v 1 společnostech.