Helena Vydrová Ing. okres Cheb - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Helena Vydrová Ing. okres Cheb.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Helena Vydrová".
Helena Vydrová Ing. okres Cheb - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
společník | 26.8.2014 5.12.2022 |
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
společník | 23.2.2002 26.8.2014 |
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
společník | 4.11.1999 23.2.2002 |
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
jednatel | 11.8.1994 5.12.2022 |
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
jednatel | 11.8.1994 25.11.2016 |
IMK - AUDIT, s.r.o.
Mírové náměstí 136/9, 353 01 Mariánské Lázně |
společník | 11.8.1994 4.11.1999 |
NATIONAL M.L. s.r.o. v likvidaci
Hlavní třída 222/74, 353 01 Mariánské Lázně Zaniklý subjekt: 15. dubna 2021 |
společník | 17.3.1993 2.2.2001 |
Stavební bytové družstvo Život Mariánské Lázně
Hlavní třída 392/136, 353 01 Mariánské Lázně |
člen kontrolní komise | 25.11.2014 23.11.2015 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
18.3.1991 |
Helena Vydrová Ing. okres Cheb - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.12.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (IMK - AUDIT, s.r.o. ) |
5.12.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel IMK - AUDIT, s.r.o. . |
25.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Q - AUDIT, s.r.o., zmenil adresu. |
25.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Q - AUDIT, s.r.o.) |
30.1.2016 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Stavební bytové družstvo Život Mariánské Lázně |
6.3.2015 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Stavební bytové družstvo Život Mariánské Lázně |
26.8.2014 | Společník s vkladem Q - AUDIT, s.r.o. |
26.8.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 %, podíl: 50 % (Q - AUDIT, s.r.o.) |
23.2.2002 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Q - AUDIT, s.r.o. ) |
2.2.2001 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (NATIONAL M.L. s.r.o. ) |
4.11.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 % (Q - AUDIT, s.r.o.) |
4.11.1999 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Q - AUDIT, s.r.o. ) |
11.8.1994 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (Q - AUDIT, s.r.o.) |
17.3.1993 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, splaceno: 20000 % (NATIONAL M.L. s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Helena Vydrová Ing. okres Cheb
Tato stránka obsahuje informace o osobě Helena Vydrová Ing. okres Cheb, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Helena Vydrová Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Helena Vydrová Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Helena Vydrová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Helena Vydrová?
Jméno Ing. Helena Vydrová je uvedeno v 3 společnostech.
Jaké obory činnosti má Ing. Helena Vydrová uvedeny v živnosti?
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Další informace k Ing. Helena Vydrová