Petra Smetanová okres Příbram - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Petra Smetanová okres Příbram.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Petra Smetanová".
Petra Smetanová okres Příbram - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Jesenice v likvidaci
V Lázních 358, 252 42 Jesenice Zaniklý subjekt: 2. září 2021 |
člen představenstva | 1.6.2004 19.11.2015 |
Bytové družstvo Jesenice v likvidaci
V Lázních 358, 252 42 Jesenice Zaniklý subjekt: 2. září 2021 |
člen představenstva | 1.6.2004 6.4.2016 |
European Investment Providers SE
Otročiněves 119, 267 03 Otročiněves Zaniklý subjekt: 1. ledna 2022 |
člen dozorčí rady | 24.5.2017 18.5.2018 |
European Investment Providers SE
Otročiněves 119, 267 03 Otročiněves Zaniklý subjekt: 1. ledna 2022 |
člen dozorčí rady | 24.5.2017 1.1.2022 |
MKTHORSTORE s.r.o.
Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha |
jednatel | 18.5.2018 3.9.2020 |
MKTHORSTORE s.r.o.
Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha |
společník | 18.5.2018 6.10.2020 |
MKTHORSTORE s.r.o.
Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha |
společník | 17.3.2015 18.5.2018 |
MKTHORSTORE s.r.o.
Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha |
jednatel | 17.3.2015 18.5.2018 |
PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 16.11.2015 31.8.2020 |
PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
jednatel | 16.11.2015 18.5.2018 |
PRAGOMETAL recycling s.r.o.
Pražská 1638, 252 10 Mníšek pod Brdy |
jednatel | 1.12.2020 |
PRAGOMETAL recycling s.r.o.
Pražská 1638, 252 10 Mníšek pod Brdy |
jednatel | 1.12.2020 7.10.2023 |
Petra Smetanová okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.10.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel PRAGOMETAL recycling s.r.o., zmenil adresu. |
7.10.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PRAGOMETAL recycling s.r.o.) |
6.10.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MKTHORSTORE s.r.o. ) |
6.10.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PEDA - levné stavebniny s.r.o. . |
10.9.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o. . |
18.5.2018 | Společník s vkladem PEDA - levné stavebniny s.r.o. |
18.5.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o., zmenil adresu. |
18.5.2018 | Člen dozorčí rady European Investment Providers SE |
18.5.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel PEDA - levné stavebniny s.r.o., zmenil adresu. |
18.5.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PEDA - levné stavebniny s.r.o.) |
18.5.2018 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady European Investment Providers SE |
18.5.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o.) |
18.5.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (PEDA - levné stavebniny s.r.o.) |
18.5.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (PEDA - levné stavebniny s.r.o. ) |
12.5.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Jesenice |
19.11.2015 | Člen statutárního orgánu Bytové družstvo Jesenice |
19.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Jesenice |
17.3.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (PEDA - levné stavebniny s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Petra Smetanová okres Příbram
Tato stránka obsahuje informace o osobě Petra Smetanová okres Příbram, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Petra Smetanová aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Petra Smetanová", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Petra Smetanová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petra Smetanová?
Jméno Petra Smetanová je uvedeno v 5 společnostech.