David Jiránek okres Plzeň-jih - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě David Jiránek okres Plzeň-jih.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "David Jiránek".
David Jiránek okres Plzeň-jih - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EKOTOP SERVIS, s.r.o.
Za Výtopnou 188, Dvorec, 335 03 Nepomuk |
jednatel | 18.12.2019 |
EKOTOP SERVIS, s.r.o.
Za Výtopnou 188, Dvorec, 335 03 Nepomuk |
společník | 18.12.2019 |
JMPT a.s.
Plečnikova 944, Šeberov (Praha-Šeberov), 149 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. června 2022 |
člen dozorčí rady | 9.9.2008 15.6.2022 |
JMPT a.s.
Plečnikova 944, Šeberov (Praha-Šeberov), 149 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. června 2022 |
člen dozorčí rady | 9.9.2008 20.12.2019 |
PPD - Group a.s.
Anny Letenské 34/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
člen představenstva | 9.9.2008 1.8.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Obory činnosti: Pěstování plodin jiných než trvalých Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Sladkovodní akvakultura Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení |
8.10.2004 |
David Jiránek okres Plzeň-jih - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.12.2019 | Člen dozorčí rady JMPT a.s. |
20.12.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady JMPT a.s. |
18.12.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 50 % (EKOTOP SERVIS, s.r.o.) |
18.12.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (EKOTOP SERVIS, s.r.o.) |
10.9.2013 | Vymazán(-a) jako člen představenstva PPD - Group a.s. |
22.9.2008 | Zapsán(-a) jako člen představenstva PPD - Group a.s. |
Souhrnné informace k osobě David Jiránek okres Plzeň-jih
Tato stránka obsahuje informace o osobě David Jiránek okres Plzeň-jih, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba David Jiránek aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "David Jiránek", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu David Jiránek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno David Jiránek?
Jméno David Jiránek je uvedeno v 3 společnostech.
Jaké obory činnosti má David Jiránek uvedeny v živnosti?
Pěstování plodin jiných než trvalých. Živočišná výroba. Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti. Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu. Sladkovodní akvakultura. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Další informace k David Jiránek