Jan Truhlář Příbram - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jan Truhlář Příbram.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jan Truhlář".
Jan Truhlář Příbram - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru
náměstí 17. listopadu 66, Příbram VII, 261 01 Příbram |
místopředseda výboru | 2.6.2008 26.6.2012 |
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru
náměstí 17. listopadu 66, Příbram VII, 261 01 Příbram |
místopředseda | 13.11.2003 2.6.2008 |
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru
náměstí 17. listopadu 66, Příbram VII, 261 01 Příbram |
člen | 16.10.2001 18.3.2004 |
Jan Truhlář Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.8.2012 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru (vymazáno) |
23.9.2008 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru |
23.9.2008 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru (vymazáno) |
18.3.2004 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru |
18.3.2004 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru (vymazáno) |
16.10.2001 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru |
Souhrnné informace k osobě Jan Truhlář Příbram
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jan Truhlář Příbram, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jan Truhlář aktuálně působí a působila v 1 společnosti.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jan Truhlář", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Truhlář – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Truhlář?
Jméno Jan Truhlář je uvedeno v 1 společnostech.