René Schinabek Plzeň - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě René Schinabek Plzeň.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "René Schinabek".
René Schinabek Plzeň - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPIDER 96 s.r.o.
Hamry 46, 340 22 Hamry |
jednatel | 9.8.1996 16.2.2001 |
SPIDER 96 s.r.o.
Hamry 46, 340 22 Hamry |
společník | 9.8.1996 16.2.2001 |
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9
Elišky Krásnohorské 708/7, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
místopředseda výboru | 16.2.2016 16.2.2018 |
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9
Elišky Krásnohorské 708/7, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
místopředseda výboru | 6.9.2013 3.6.2015 |
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9
Elišky Krásnohorské 708/7, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
místopředseda výboru | 5.6.2010 6.9.2013 |
René Schinabek Plzeň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.1.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9 (vymazáno) |
14.5.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9 |
14.5.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9 |
6.9.2013 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 7, 9 |
16.2.2001 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (SPIDER 96 s.r.o. ) |
16.2.2001 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel SPIDER 96 s.r.o. . |
9.8.1996 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 30 000,-Kč, splaceno: 30000 % (SPIDER 96 s.r.o.) |
9.8.1996 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SPIDER 96 s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě René Schinabek Plzeň
Tato stránka obsahuje informace o osobě René Schinabek Plzeň, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba René Schinabek aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "René Schinabek", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu René Schinabek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno René Schinabek?
Jméno René Schinabek je uvedeno v 2 společnostech.