Svatopluk Laciga okres Zlín - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Svatopluk Laciga okres Zlín.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Svatopluk Laciga".
Svatopluk Laciga okres Zlín - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci
Dr. Ignáce Horníčka 370, 763 62 Tlumačov Zaniklý subjekt: 16. července 2021 |
jednatel | 28.5.2018 16.7.2021 |
J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci
Dr. Ignáce Horníčka 370, 763 62 Tlumačov Zaniklý subjekt: 16. července 2021 |
společník | 28.5.2018 16.7.2021 |
J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci
Dr. Ignáce Horníčka 370, 763 62 Tlumačov Zaniklý subjekt: 16. července 2021 |
společník | 27.11.1998 28.5.2018 |
J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci
Dr. Ignáce Horníčka 370, 763 62 Tlumačov Zaniklý subjekt: 16. července 2021 |
jednatel | 27.11.1998 28.5.2018 |
J.I.P.S.,v.o.s.
Tlumačov, Tlumačov Zaniklý subjekt: 22. září 2009 |
společníci | 28.9.1994 22.9.2009 |
Svatopluk Laciga okres Zlín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.5.2018 | Společník s vkladem J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci |
28.5.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci, zmenil adresu. |
28.5.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, splaceno: 17000 % (J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci) |
28.5.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (J.I.P.S. CNC, s.r.o. - v likvidaci) |
Souhrnné informace k osobě Svatopluk Laciga okres Zlín
Tato stránka obsahuje informace o osobě Svatopluk Laciga okres Zlín, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Svatopluk Laciga aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Svatopluk Laciga", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Svatopluk Laciga – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Svatopluk Laciga?
Jméno Svatopluk Laciga je uvedeno v 2 společnostech.