Michal Souček Hradec Králové - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Michal Souček Hradec Králové.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Michal Souček".
Michal Souček Hradec Králové - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HOBYGON s.r.o.
třída Edvarda Beneše 1524/82, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
jednatel | 1.7.2023 |
HOBYGON s.r.o.
třída Edvarda Beneše 1524/82, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
společník | 1.7.2023 |
PRECISOFT - veřejná obchodní společnost v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 12. července 2011 |
společníci | 4.10.2010 12.7.2011 |
PRECISOFT - veřejná obchodní společnost v likvidaci
Hradec Králové, Hradec Králové Zaniklý subjekt: 12. července 2011 |
společník | 4.10.2010 12.7.2011 |
Společenství vlastníků jednotek Masarykovo nám. 684 a nám. 5. května 684, Hradec Králové
Masarykovo náměstí 684/9, 500 02 Hradec Králové |
předseda výboru | 11.6.2024 |
Michal Souček Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.7.2024 | |
1.7.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (HOBYGON s.r.o.) |
1.7.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (HOBYGON s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Michal Souček Hradec Králové
Tato stránka obsahuje informace o osobě Michal Souček Hradec Králové, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Michal Souček aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Michal Souček", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Michal Souček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Michal Souček?
Jméno Michal Souček je uvedeno v 3 společnostech.