Ivana Jašková Brno - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Ivana Jašková Brno.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Ivana Jašková".
Ivana Jašková Brno - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EMKO Case a.s.
Řípská 1485/11f, Slatina, 627 00 Brno |
člen dozorčí rady | 19.7.2006 27.2.2009 |
EMKO Case a.s.
Řípská 1485/11f, Slatina, 627 00 Brno |
člen dozorčí rady | 19.7.2006 16.12.2014 |
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
společník | 24.2.2009 12.1.2010 |
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
společník | 7.3.2006 24.2.2009 |
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | 1.6.2004 5.1.2010 |
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | 1.6.2004 24.2.2009 |
TOP CERT, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | 2.2.2010 17.12.2014 |
TOP CERT, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
společník | 2.2.2010 23.12.2014 |
Ivana Jašková Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.12.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (TOP CERT, s.r.o. ) |
23.12.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TOP CERT, s.r.o. . |
16.12.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady EMKO Case a.s. |
2.2.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 % (TOP CERT, s.r.o.) |
2.2.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TOP CERT, s.r.o.) |
12.1.2010 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GRIA, s.r.o. ) |
12.1.2010 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel GRIA, s.r.o. . |
27.2.2009 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady EMKO Case a.s. |
27.2.2009 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady EMKO Case a.s. |
24.2.2009 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (GRIA, s.r.o.) |
24.2.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (GRIA, s.r.o.) |
24.2.2009 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel GRIA, s.r.o. . |
24.2.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GRIA, s.r.o. ) |
25.9.2006 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady EMKO Case a.s. |
7.3.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (GRIA, s.r.o.) |
7.3.2005 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (GRIA, s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Ivana Jašková Brno
Tato stránka obsahuje informace o osobě Ivana Jašková Brno, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Ivana Jašková aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Ivana Jašková", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ivana Jašková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ivana Jašková?
Jméno Ivana Jašková je uvedeno v 3 společnostech.