Vladimír Palička Milovice - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Vladimír Palička Milovice.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Vladimír Palička".
Vladimír Palička Milovice - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ATELA INVEST s.r.o. - v likvidaci
Kaplanova 3862/8, 767 01 Kroměříž |
společník | 10.3.1999 13.7.2005 |
ATELA INVEST s.r.o. - v likvidaci
Kaplanova 3862/8, 767 01 Kroměříž |
jednatel | 10.3.1999 19.12.2001 |
KuPr system, s.r.o.
Jeremenkova 1171/102, Podolí, 140 00 Praha |
jednatel | 15.5.2015 6.12.2018 |
KuPr system, s.r.o.
Jeremenkova 1171/102, Podolí, 140 00 Praha |
společník | 15.5.2015 14.12.2018 |
Tenisový klub MILTEN z.s.
Sportovní 588, Mladá, 289 23 Milovice |
člen kontrolní komise | 4.2.2019 |
Vladimír Palička Milovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.4.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Tenisový klub MILTEN |
14.12.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Caravan System s.r.o. ) |
14.12.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel 7AG - 7 ACTIVE groups s.r.o. . |
15.5.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (7AG - 7 ACTIVE groups s.r.o.) |
15.5.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500,-Kč, podíl: 50 % (7AG - 7 ACTIVE groups s.r.o.) |
13.7.2005 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ATELA INVEST s.r.o. ) |
13.12.2002 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel AREA CAPITAL spol. s r.o. . |
10.3.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 60 000,-Kč, splaceno: 60000 % (AREA CAPITAL spol. s r.o.) |
10.3.1999 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AREA CAPITAL spol. s r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Vladimír Palička Milovice
Tato stránka obsahuje informace o osobě Vladimír Palička Milovice, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Vladimír Palička aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Vladimír Palička", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Vladimír Palička – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Vladimír Palička?
Jméno Vladimír Palička je uvedeno v 3 společnostech.