Radek Veber okres České Budějovice - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Radek Veber okres České Budějovice.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Radek Veber".
Radek Veber okres České Budějovice - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
B64 s.r.o.
Slezská 397/12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. května 2022 |
společníci | 1.3.2013 25.11.2013 |
B64 s.r.o.
Slezská 397/12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. května 2022 |
jednatel | 1.3.2013 12.11.2013 |
B64 s.r.o.
Slezská 397/12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. května 2022 |
společníci | 23.4.2012 1.3.2013 |
Dwell Construction s.r.o.
Nad Závěrkou 489/16, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
jednatel. | 9.12.2016 |
Dwell Construction s.r.o.
Nad Závěrkou 489/16, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
jednatel | 8.12.2016 8.12.2016 |
Flow Battery s.r.o.
Krátká 1787/21, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
jednatel | 14.9.2017 |
FUSION TEC s.r.o.
Dlouhá 1051/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
společník | 18.8.2017 |
FUSION TEC s.r.o.
Dlouhá 1051/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
společník | 24.2.2015 18.8.2017 |
FUSION TEC s.r.o.
Dlouhá 1051/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
společník | 20.4.2009 24.2.2015 |
KRUMCAR s. r. o. v likvidaci
Český Krumlov Zaniklý subjekt: 3. ledna 2012 |
jednatel | 21.6.1994 19.1.1996 |
KRUMCAR s. r. o. v likvidaci
Český Krumlov Zaniklý subjekt: 3. ledna 2012 |
společník | 21.6.1994 19.1.1996 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
společník | 18.8.2017 20.5.2024 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
likvidátor | 12.10.2016 27.3.2024 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
společník | 24.2.2015 18.8.2017 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
likvidátor | 9.8.2004 12.10.2016 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
společník | 3.10.1996 24.2.2015 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
jednatel | 3.10.1996 24.10.2000 |
VEBER spol. s r.o. v likvidaci
Terronská 958/61, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 20. května 2024 |
jednatel s ředitel společnosti | 3.12.1991 3.10.1996 |
Veva spol. s r.o. v likvidaci
Panská 22, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov Zaniklý subjekt: 13. července 2016 |
společník | 24.2.2015 13.7.2016 |
Veva spol. s r.o. v likvidaci
Panská 22, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov Zaniklý subjekt: 13. července 2016 |
společník a jednatel | 29.9.1994 2.12.2005 |
Veva spol. s r.o. v likvidaci
Panská 22, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov Zaniklý subjekt: 13. července 2016 |
společník | 29.9.1994 24.2.2015 |
WINGS - TTA s.r.o. v likvidaci
České Budějovice Zaniklý subjekt: 15. dubna 2008 |
prokura | 9.12.1999 15.4.2008 |
Radek Veber okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.3.2024 | Vymazán(-a) jako Likvidátor VEBER spol. s r.o. v likvidaci |
14.9.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Flow Battery Solutions s.r.o.) |
18.8.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120 000,-Kč (VEBER spol. s r.o. v likvidaci) |
18.8.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (FUSION TEC s.r.o.) |
18.8.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VEBER spol. s r.o. v likvidaci ) |
18.8.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (FUSION TEC s.r.o. ) |
8.2.2017 | Člen statutárního orgánu Dwell Construction s.r.o. |
8.12.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Dwell Construction s.r.o.) |
8.12.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Dwell Construction s.r.o. . |
12.10.2016 | Likvidátor VEBER spol. s r.o. v likvidaci |
12.10.2016 | Zapsán(-a) jako likvidátor VEBER spol. s r.o. v likvidaci |
24.2.2015 | Společník s vkladem FUSION TEC s.r.o. |
24.2.2015 | Společník s vkladem Veva spol. s r.o. |
24.2.2015 | Společník s vkladem VEBER spol. s r.o. v likvidaci |
24.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (FUSION TEC s.r.o.) |
24.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120 000,-Kč (VEBER spol. s r.o. v likvidaci) |
25.11.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (B64 s.r.o. ) |
25.11.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel B64 s.r.o. . |
1.3.2013 | Společník s vkladem B64 s.r.o. |
1.3.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (B64 s.r.o.) |
1.3.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (B64 s.r.o.) |
14.12.2005 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel VEBER spol. s r.o. . |
3.10.1996 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (VEBER spol. s r.o.) |
3.10.1996 | Člen statutárního orgánu VEBER spol. s r.o. (vymazáno) |
29.9.1994 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ("Zdeněk Vacek", s.r.o.) |
29.9.1994 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Veva spol. s r.o. . |
3.12.1991 | Člen statutárního orgánu VEBER spol. s r.o. |
Souhrnné informace k osobě Radek Veber okres České Budějovice
Tato stránka obsahuje informace o osobě Radek Veber okres České Budějovice, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Radek Veber aktuálně působí a působila v 8 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Radek Veber", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Radek Veber – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Radek Veber?
Jméno Radek Veber je uvedeno v 8 společnostech.