MIROSLAV POSPÍCHAL - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Miroslav Pospichal v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 10 existujících společnostech a má celkem 10 aktuálních záznamů a celkem 16 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Miroslav Pospichal bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 10 různých osob.
MIROSLAV POSPÍCHAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Miroslav Pospíchal
Brno |
Firmy: |
2. |
Miroslav Pospíchal
Velké Meziříčí |
Firmy: |
3. |
Miroslav Pospíchal
okres Jihlava |
Živnost a firmy: |
4. |
Miroslav Pospíchal
okres Příbram |
Firmy: |
5. |
Miroslav Pospíchal
Znojmo |
Firmy: |
6. |
Miroslav Pospíchal
okres Příbram |
Firmy: |
7. |
Miroslav Pospíchal
okres Jindřichův Hradec |
Firmy: |
8. |
Miroslav Pospíchal
Jihlava |
Firmy: |
9. |
Miroslav Pospíchal
okres Žďár nad Sázavou |
Živnost |
10. |
Miroslav Pospíchal
okres Děčín |
Živnost |
11. |
Miroslav Pospíchal
okres Litoměřice |
Živnost |
12. |
Miroslav Pospíchal
Jablonec nad Nisou |
Živnost |
13. |
Miroslav Pospíchal
Jihlava |
Živnost |
14. |
Miroslav Pospíchal
okres Havlíčkův Brod |
Živnost |
15. |
Miroslav Pospíchal
Litoměřice |
Živnost |
16. |
Miroslav Pospíchal
okres Břeclav |
Živnost |
17. |
Miroslav Pospíchal
Děčín |
Živnost |
18. |
Miroslav Pospíchal
Nové Město na Moravě |
Živnost |
19. |
Dr. Miroslav Pospíchal
Praha |
Firmy: |
20. |
Miroslav Pospíchal
Jihlava |
Firmy: |
21. |
Miroslav Pospíchal
Jihlava |
Firmy: |
Detaily MIROSLAV POSPÍCHAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Miroslav Pospíchal , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
6.10.2016 | |
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
22.6.2006 | |
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
15.1.2009 6.10.2016 |
|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
21.4.2008 15.1.2009 |
|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
15.6.2007 21.4.2008 |
|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
22.6.2006 6.10.2016 |
|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
22.6.2006 15.6.2007 |
|
VELEPO, s.r.o.
Joštova 138/4, Brno-město, 602 00 Brno |
22.6.2006 15.1.2009 |
Miroslav Pospíchal Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.10.2016 | Společník s vkladem VELEPO, s.r.o. |
6.10.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel VELEPO, s.r.o., zmenil adresu. |
6.10.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (VELEPO, s.r.o.) |
2. Miroslav Pospíchal , Velké Meziříčí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
NUMEX, spol. s r.o.
Říčanská 1381/21, Bystrc, 635 00 Brno |
6.8.2002 |
Miroslav Pospíchal Velké Meziříčí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.8.2002 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, splaceno: 25000 %, podíl: 25 % (NUMEX, spol. s r.o.) |
3. Miroslav Pospíchal , okres Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
26.7.2021 | |
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
19.2.2008 | |
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
14.9.2012 26.7.2021 |
|
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
19.2.2008 14.9.2012 |
|
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
19.2.2008 14.9.2012 |
|
ZamEl servis s.r.o.
Měšín 62, 586 01 Měšín |
19.2.2008 26.7.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Výroba strojů a zařízení j. n. Instalace průmyslových strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
1.12.2014 |
Miroslav Pospíchal okres Jihlava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.7.2021 | Společník s vkladem ZamEl servis s.r.o. |
26.7.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ZamEL servis s.r.o., zmenil adresu. |
26.7.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ZamEL servis s.r.o.) |
4. Miroslav Pospíchal , okres Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram z.s.
Brzina 7, 262 56 Svatý Jan |
2.4.2014 |
Miroslav Pospíchal okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.12.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram |
5. Miroslav Pospíchal , Znojmo
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Jindřicha Hořejšího 2792/14, Znojmo
Jindřicha Hořejšího 2792/14, 669 02 Znojmo |
1.12.2017 |
Miroslav Pospíchal Znojmo - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.2.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Jindřicha Hořejšího 2792/14, Znojmo |
6. Miroslav Pospíchal , okres Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota
Prosenická Lhota 20, 264 01 Prosenická Lhota |
19.3.2016 | |
Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota
Prosenická Lhota 20, 264 01 Prosenická Lhota |
19.3.2016 12.12.2019 |
|
Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota
Prosenická Lhota 20, 264 01 Prosenická Lhota |
30.3.2013 19.3.2016 |
Miroslav Pospíchal okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.12.2019 | Člen představenstva Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota |
12.12.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota |
20.7.2016 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Bříza - Prosenická Lhota |
7. Miroslav Pospíchal , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Studená
1. máje 458, 378 56 Studená |
10.1.2020 |
Miroslav Pospíchal okres Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.6.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Studená |
8. Miroslav Pospíchal , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům Antonínův Důl č. p. 194
Antonínův Důl 194, 586 01 Jihlava |
1.7.2021 |
Miroslav Pospíchal Jihlava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Antonínův Důl č. p. 194 |
9. Miroslav Pospíchal, okres Žďár nad Sázavou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
3.5.2021 |
10. Miroslav Pospíchal, okres Děčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
1.1.1991 |
11. Miroslav Pospíchal, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Příprava staveniště |
29.7.2024 |
12. Miroslav Pospíchal, Jablonec nad Nisou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nástrojů a nářadí |
1.2.1996 |
13. Miroslav Pospíchal, Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
10.8.1994 |
14. Miroslav Pospíchal, okres Havlíčkův Brod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Výstavba bytových a nebytových budov Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
30.1.1995 |
15. Miroslav Pospíchal, Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Silniční nákladní doprava Velkoobchod a maloobchod |
6.1.1997 |
16. Miroslav Pospíchal, okres Břeclav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
9.12.2002 |
17. Miroslav Pospíchal, Děčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Příprava staveniště Maloobchod, kromě motorových vozidel |
13.3.2001 |
18. Miroslav Pospíchal, Nové Město na Moravě
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Destilace, rektifikace a míchání lihovin Kompletační a dokončovací práce Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Fotografické činnosti Podpůrné činnosti pro scénická umění |
1.5.2007 |
19. Dr. Miroslav Pospíchal , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Partnerská Kapitálová Růstová Společnost, a.s.
Vinohradská 1511/230, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 11.10.2016 |
15.6.1998 3.5.1999 |
20. Miroslav Pospíchal , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Trivoli, s.r.o.
Svitavská 839/39, Husovice, 614 00 Brno |
28.11.2007 2.10.2009 |
|
Trivoli, s.r.o.
Svitavská 839/39, Husovice, 614 00 Brno |
28.11.2007 9.10.2009 |
21. Miroslav Pospíchal , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Pod Jánským kopečkem 2252/36, Jihlava
Pod Jánským kopečkem 2252/36, 586 01 Jihlava |
27.11.2008 27.7.2011 |
Souhrnné informace ke jménu "MIROSLAV POSPÍCHAL"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MIROSLAV POSPÍCHAL – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MIROSLAV POSPÍCHAL?
Jméno MIROSLAV POSPÍCHAL je uvedeno v 10 společnostech.
Kolik osob se jménem MIROSLAV POSPÍCHAL je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 11 osoby jménem MIROSLAV POSPÍCHAL.