Petr Beňuš - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Benus v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Petr Benus není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Petr Beňuš - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Petr Beňuš
Pardubice |
Firmy: |
2. |
Petr Beňuš
Liberec |
Firmy: |
Detaily Petr Beňuš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Beňuš , Pardubice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí
Devotyho 2784, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
16.6.2016 6.5.2017 |
|
Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí
Devotyho 2784, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
16.6.2016 29.3.2017 |
|
Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí
Devotyho 2784, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
15.3.2011 30.11.2015 |
|
Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí
Devotyho 2784, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
15.3.2011 16.6.2016 |
|
Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Pardubice, Benešovo náměstí 590
Benešovo náměstí 590, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
19.10.2022 |
Petr Beňuš Pardubice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.3.2023 | |
1.6.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí (vymazáno) |
6.5.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí |
2. Petr Beňuš , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IBEKO s.r.o.
Široká 179/38, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec Zaniklý subjekt: 22.7.2024 |
2.3.2005 18.4.2012 |
|
IBEKO s.r.o.
Široká 179/38, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec Zaniklý subjekt: 22.7.2024 |
28.3.1996 3.1.2012 |
|
IBEKO s.r.o.
Široká 179/38, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec Zaniklý subjekt: 22.7.2024 |
28.3.1996 2.3.2005 |
|
P R E T O R I U S s.r.o.
Šlikova 236/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec |
15.6.2018 26.11.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Beňuš"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Beňuš – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Beňuš?
Jméno Petr Beňuš je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Beňuš je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Petr Beňuš.