Jiří Pavézka - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Pavezka v rejstřících
Jméno Jiri Pavezka není zapsáno v žádné existující společnosti.Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a nemá žádný aktuální záznam a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.
Jméno Jiri Pavezka bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jiří Pavézka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Pavézka
okres Vyškov |
Živnost |
2. |
Ing. Jiří Pavézka
Brno |
Firmy: |
3. |
Ing. Jiří Pavézka
Brno |
Firmy: |
4. |
Jiří Pavézka
Brno |
Firmy: |
Detaily Jiří Pavézka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Pavézka, okres Vyškov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
24.9.2012 |
2. Ing. Jiří Pavézka , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PAS CAR spol. s r.o. - v likvidaci
Ondrouškova 698/7, Bystrc, 635 00 Brno Zaniklý subjekt: 31.10.2016 |
12.7.2007 21.1.2015 |
|
PAS CAR spol. s r.o. - v likvidaci
Ondrouškova 698/7, Bystrc, 635 00 Brno Zaniklý subjekt: 31.10.2016 |
22.12.1995 21.7.2015 |
|
PAS CAR spol. s r.o. - v likvidaci
Ondrouškova 698/7, Bystrc, 635 00 Brno Zaniklý subjekt: 31.10.2016 |
22.12.1995 16.9.2014 |
3. Ing. Jiří Pavézka , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PAS CAR spol. s r.o. - v likvidaci
Ondrouškova 698/7, Bystrc, 635 00 Brno Zaniklý subjekt: 31.10.2016 |
21.7.2015 31.10.2016 |
|
Společenství vlastníků Ulrychova 844/4, Brno
Ulrychova 844/4, Komín, 624 00 Brno |
27.8.2015 18.12.2018 |
|
Společenství vlastníků Ulrychova 844/4, Brno
Ulrychova 844/4, Komín, 624 00 Brno |
14.11.2014 4.8.2015 |
|
Společenství vlastníků Ulrychova 844/4, Brno
Ulrychova 844/4, Komín, 624 00 Brno |
4.8.2010 14.11.2014 |
4. Jiří Pavézka , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Kubánská 6
Kubánská 2405/6, Žabovřesky, 616 00 Brno |
25.9.2006 21.2.2008 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Pavézka"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Pavézka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Pavézka?
Jméno Jiří Pavézka je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Pavézka je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Jiří Pavézka.