Mykola Hanhur - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Mykola Hanhur v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 3 historické záznamy. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Mykola Hanhur bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Mykola Hanhur - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Mykola Hanhur
Ukrajina |
Firmy: |
2. |
Mykola Hanhur
Ukrajina |
Firmy: |
3. |
Mykola Hanhur
okres Praha-západ |
Živnost |
4. |
Mykola Hanhur
okres Jihlava |
Živnost |
Detaily Mykola Hanhur - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Mykola Hanhur , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
RUNO CZ spol. s r.o.
Luční 420, 411 17 Libochovice Zaniklý subjekt: 13.10.2023 |
13.4.2005 21.5.2008 |
|
Skolsky s.r.o.
Mikovcova 476/10, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.8.2009 | |
Skolsky s.r.o.
Mikovcova 476/10, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.8.2009 |
Mykola Hanhur Ukrajina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.8.2009 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Skolsky s.r.o.) |
20.8.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (Skolsky s.r.o.) |
21.5.2008 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (RUNO CZ spol. s r.o. ) |
2. Mykola Hanhur , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BLACK STAV s.r.o. v likvidaci
U Pernštejnských 1380/6, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.7.2017 |
21.10.2002 5.7.2017 |
|
HANHUR & spol. s.r.o.
5. května 27, 250 87 Mochov |
14.10.2014 | |
HANHUR & spol. s.r.o.
5. května 27, 250 87 Mochov |
14.10.2014 | |
MAKOMAK 12 s.r.o.
Starokolínská 317, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
18.2.2005 | |
MAKOMAK 12 s.r.o.
Starokolínská 317, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
18.2.2005 | |
MAKOMAK 12 s.r.o.
Starokolínská 317, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
18.2.2005 18.2.2005 |
Mykola Hanhur Ukrajina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.7.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BLACK STAV s.r.o. v likvidaci ) |
14.10.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (HANHUR & spol. s.r.o.) |
14.10.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 50 % (HANHUR & spol. s.r.o.) |
3. Mykola Hanhur, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba pryžových a plastových výrobků Příprava staveniště |
14.12.2022 |
4. Mykola Hanhur, okres Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Zahraniční fyzická osoba
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Příprava staveniště |
29.6.1999 |
Souhrnné informace ke jménu "Mykola Hanhur"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Mykola Hanhur – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Mykola Hanhur?
Jméno Mykola Hanhur je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Mykola Hanhur je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Mykola Hanhur.