Tomáš Jakubec - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Tomas Jakubec v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 10 existujících společnostech a má celkem 14 aktuálních záznamů a celkem 33 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Tomas Jakubec bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 11 různých osob.
Tomáš Jakubec - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Tomáš Jakubec
DiS.
Kroměříž |
Firmy: |
2. |
Tomáš Jakubec
okres Jindřichův Hradec |
Firmy: |
3. |
Ing. Tomáš Jakubec
Prostějov |
Živnost a firmy: |
4. |
Ing. Tomáš Jakubec
Praha |
Firmy: |
5. |
Tomáš Jakubec
Kroměříž |
Firmy: |
6. |
Ing. Tomáš Jakubec
České Budějovice |
Firmy: |
7. |
Ing. Tomáš Jakubec
Brno |
Firmy: |
8. |
Tomáš Jakubec
Dobruška |
Firmy: |
9. |
Tomáš Jakubec
okres Jindřichův Hradec |
Živnost |
10. |
Tomáš Jakubec
okres Praha-západ |
Živnost |
11. |
MgA. Tomáš Jakubec
okres Olomouc |
Živnost |
12. |
Tomáš Jakubec
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
13. |
Tomáš Jakubec
|
Živnost |
14. |
Tomáš Jakubec
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
15. |
Tomáš Jakubec
okres Praha-západ |
Živnost |
16. |
Tomáš Jakubec
Brno |
Živnost |
17. |
Mgr. Tomáš Jakubec
okres Brno-venkov |
Živnost |
18. |
Tomáš Jakubec
okres Klatovy |
Živnost |
19. |
Tomáš Jakubec
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
Detaily Tomáš Jakubec - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Tomáš Jakubec DiS. , Kroměříž
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
17.9.2021 | |
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 | |
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
1.9.2021 17.9.2021 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2018 1.9.2021 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2017 7.12.2018 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 7.12.2017 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 1.9.2021 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 17.9.2021 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 7.12.2017 |
|
CERV contabile s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
2.1.2015 7.12.2018 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
17.9.2021 | |
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 | |
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
1.9.2021 17.9.2021 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2018 1.9.2021 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2017 7.12.2018 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 7.12.2017 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 1.9.2021 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 7.12.2017 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 7.12.2018 |
|
CERV services s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
13.11.2015 17.9.2021 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
17.9.2021 | |
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 | |
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
1.9.2021 17.9.2021 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2018 1.9.2021 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
7.12.2017 7.12.2018 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
16.11.2009 7.12.2017 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 16.11.2009 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 17.9.2021 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 7.12.2017 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 7.12.2018 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 1.9.2021 |
|
CERV solutions s.r.o.
Zeyerova 2657/15, 767 01 Kroměříž |
25.4.2006 16.11.2009 |
Tomáš Jakubec DiS. Kroměříž - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.9.2021 | Společník s vkladem CERV contabile s.r.o. |
17.9.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ÚČTO JAKUBEC s. r. o., zmenil adresu. |
17.9.2021 | Společník s vkladem CERV services s.r.o. |
2. Tomáš Jakubec , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CZECHVISION, s.r.o. v likvidaci
Bráfova 3070/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno Zaniklý subjekt: 16.2.2024 |
14.3.2011 13.8.2012 |
|
GOLD Darts Studená z.s.
Komenského 386, 378 56 Studená |
28.12.2017 | |
GOLD Darts Studená z.s.
Komenského 386, 378 56 Studená |
28.12.2017 4.7.2018 |
Tomáš Jakubec okres Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.7.2018 | Člen představenstva GOLD Darts Studená z.s. |
4.7.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva GOLD Darts Studená z.s. |
13.8.2012 | Vymazán(-a) jako prokurista CZECHVISION, s.r.o. |
3. Ing. Tomáš Jakubec , Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BH Sport a.s. v likvidaci
Prostějov, Prostějov Zaniklý subjekt: 13.2.2010 |
22.9.1997 23.7.1999 |
|
CZECHPROFIL, s.r.o.
Uherské Hradiště, Uherské Hradiště Zaniklý subjekt: 30.9.2008 |
23.1.2008 30.9.2008 |
|
Meopta - optika, s.r.o.
Kabelíkova 2682/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov Zaniklý subjekt: 1.6.2024 |
31.7.2015 19.3.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti Informační a komunikační činnosti |
9.4.2003 |
4. Ing. Tomáš Jakubec , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
NETTO Development s.r.o.
Malešická 2777/45A, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
1.4.2018 | |
NETTO Electronics s.r.o.
Malešická 2777/45A, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
1.4.2018 |
Ing. Tomáš Jakubec Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.4.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (NETTO Electronics s.r.o.) |
1.4.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (NETTO Development s.r.o.) |
5. Tomáš Jakubec , Kroměříž
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
beauty & design, s.r.o.
Albertova 2350/30, 767 01 Kroměříž |
1.11.2019 | |
beauty & design, s.r.o.
Albertova 2350/30, 767 01 Kroměříž |
1.10.2018 | |
beauty & design, s.r.o.
Albertova 2350/30, 767 01 Kroměříž |
1.10.2018 1.11.2019 |
|
beauty & design, s.r.o.
Albertova 2350/30, 767 01 Kroměříž |
1.10.2018 1.11.2019 |
Tomáš Jakubec Kroměříž - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.11.2019 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel beauty & design, s.r.o., zmenil adresu. |
1.11.2019 | Společník s vkladem beauty & design, s.r.o. |
1.11.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (beauty & design, s.r.o.) |
6. Ing. Tomáš Jakubec , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků 1327
Skuherského 1327/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
27.8.2021 |
Ing. Tomáš Jakubec České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.12.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků 1327 |
7. Ing. Tomáš Jakubec , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Lužánecká 1892/18
Lužánecká 1892/18, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno |
27.6.2022 |
Ing. Tomáš Jakubec Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.1.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Lužánecká 1892/18 |
8. Tomáš Jakubec , Dobruška
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Skuherského 590 Opočno
Skuherského 590, 517 73 Opočno |
18.3.2024 |
Tomáš Jakubec Dobruška - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.8.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Skuherského 590 Opočno |
9. Tomáš Jakubec, okres Jindřichův Hradec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Shromažďování, úprava a rozvod vody Příprava staveniště Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
29.4.2013 |
10. Tomáš Jakubec, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
12.10.2015 |
11. MgA. Tomáš Jakubec, okres Olomouc
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti |
7.3.2018 |
12. Tomáš Jakubec, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
21.4.2021 |
13. Tomáš Jakubec,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Instalace průmyslových strojů a zařízení Truhlářské práce Inženýrské činnosti a související technické poradenství Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy obuvi a kožených výrobků Velkoobchod a maloobchod |
5.4.2023 |
14. Tomáš Jakubec, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
4.10.2023 |
15. Tomáš Jakubec, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
14.11.1991 |
16. Tomáš Jakubec, Brno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
13.10.1993 |
17. Mgr. Tomáš Jakubec, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
24.7.2000 |
18. Tomáš Jakubec, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s nápoji Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Činnosti v oblasti informačních technologií Ostatní úklidové činnosti |
16.3.2007 |
19. Tomáš Jakubec, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní pozemní osobní doprava j. n. Silniční nákladní doprava |
28.4.2011 |
Souhrnné informace ke jménu "Tomáš Jakubec"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Tomáš Jakubec – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Tomáš Jakubec?
Jméno Tomáš Jakubec je uvedeno v 10 společnostech.
Kolik osob se jménem Tomáš Jakubec je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem Tomáš Jakubec.