MILAN JUHANIAK - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Milan Juhaniak v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 8 aktuálních záznamů a celkem 2 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Milan Juhaniak není zapsáno v živnostenském rejstříku.
MILAN JUHANIAK - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
MILAN JUHANIAK
Slovenská republika |
Firmy: |
2. |
MILAN JUHANIAK
Slovenská republika |
Firmy: |
Detaily MILAN JUHANIAK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. MILAN JUHANIAK , Slovenská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
RES Czech & Slovakia, s.r.o.
Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.4.2024 | |
RES Czech & Slovakia, s.r.o.
Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.4.2024 | |
Torsida s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
29.6.2020 | |
Torsida s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
25.6.2020 | |
Torsida s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
25.6.2020 29.6.2020 |
|
Torsida s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
25.6.2020 29.6.2020 |
|
UPTOWN FIERY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
12.5.2016 | |
UPTOWN FIERY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
4.5.2016 |
MILAN JUHANIAK Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.4.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (RES Czech & Slovakia, s.r.o.) |
25.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RES Czech & Slovakia, s.r.o.) |
29.6.2020 | Společník s vkladem Torsida s.r.o. |
2. MILAN JUHANIAK , Slovenská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Cromford One, s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
16.4.2019 | |
Cromford One, s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
26.3.2019 |
MILAN JUHANIAK Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.4.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 100 % (Cromford One, s.r.o.) |
16.4.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Cromford One, s.r.o.) |
Souhrnné informace ke jménu "MILAN JUHANIAK"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MILAN JUHANIAK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MILAN JUHANIAK?
Jméno MILAN JUHANIAK je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem MILAN JUHANIAK je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem MILAN JUHANIAK.