Jan Syvala - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Syvala v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jan Syvala bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jan Syvala - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jan Syvala
Cheb |
Firmy: |
2. |
Jan Syvala
okres Cheb |
Živnost |
Detaily Jan Syvala - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Syvala , Cheb
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
C H spol. s r.o. - v likvidaci
Zelená 1844/6, 350 02 Cheb |
13.12.2011 | |
C H spol. s r.o. - v likvidaci
Zelená 1844/6, 350 02 Cheb |
13.12.2011 19.5.2004 |
|
C H spol. s r.o. - v likvidaci
Zelená 1844/6, 350 02 Cheb |
29.12.1994 13.12.2011 |
|
C H spol. s r.o. - v likvidaci
Zelená 1844/6, 350 02 Cheb |
1.4.1992 29.12.1994 |
|
C H spol. s r.o. - v likvidaci
Zelená 1844/6, 350 02 Cheb |
1.4.1992 13.12.2011 |
Jan Syvala Cheb - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.12.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel C H spol. s r.o. - v likvidaci . |
13.12.2011 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel C H spol. s r.o. - v likvidaci, zmenil adresu. |
13.12.2011 | Společník s vkladem C H spol. s r.o. - v likvidaci |
2. Jan Syvala, okres Cheb
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
15.1.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Syvala"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Syvala – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Syvala?
Jméno Jan Syvala je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Syvala je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Jan Syvala.