Marie Soušková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Marie Souskova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 7 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Marie Souskova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Marie Soušková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JUDr. Marie Martinová
Tábor |
Firmy: |
2. |
MUDr. Marie Soušková
Uherský Brod |
Firmy: |
3. |
Marie Soušková
|
Živnost |
4. |
Mgr. Marie Soušková
Vysoké Mýto |
Živnost |
5. |
Marie Soušková
okres Přerov |
Firmy: |
Detaily Marie Soušková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Marie Martinová , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AA Tax-Audit s.r.o.
Brigádníků 3203, 390 02 Tábor |
3.12.2015 | |
ATLANTIS PROPERTY s.r.o.
Belgická 1268, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
10.6.2009 6.11.2014 |
|
JIPOK, s.r.o.
Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor |
13.10.2006 11.2.2010 |
|
JIPOK, s.r.o.
Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor |
27.10.2003 13.10.2006 |
|
JIPOK, s.r.o.
Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor |
28.9.1998 27.10.2003 |
|
Společenství vlastníků garážový dům Havanská 3013, Tábor
Havanská 3013, 390 05 Tábor |
18.10.2006 8.11.2012 |
JUDr. Marie Martinová Tábor - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.12.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AA Tax-Audit s.r.o.) |
30.12.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ATLANTIS OFFICE s.r.o. . |
9.4.2013 | Člen statutárního orgánu Společenství-garážový dům Havanská 3013 (vymazáno) |
2. MUDr. Marie Soušková , Uherský Brod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
LEKUB s.r.o. - v likvidaci
Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod |
21.12.1995 |
MUDr. Marie Soušková Uherský Brod - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.12.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, splaceno: 7000 % (LEKUB s.r.o.) |
3. Marie Soušková,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Činnosti reklamních agentur Univerzální administrativní činnosti |
28.11.2005 |
4. Mgr. Marie Soušková, Vysoké Mýto
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti řízení Ostatní vzdělávání Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Velkoobchod a maloobchod |
22.5.2008 |
5. Marie Soušková , okres Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
RenoFarma Troubky, a.s.
Roketská 786/21, 751 02 Troubky |
21.10.1996 25.6.2004 |
|
SPV ZDT, a.s.
Roketská 786/21, 751 02 Troubky Zaniklý subjekt: 1.1.2019 |
5.3.1993 5.1.2000 |
Souhrnné informace ke jménu "Marie Soušková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Marie Soušková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Marie Soušková?
Jméno Marie Soušková je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Marie Soušková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Marie Soušková.