MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Miroslava Kubatova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 5 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Miroslava Kubatova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Miroslava Kubátová
Havlíčkův Brod |
Živnost a firmy: |
2. |
MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ
Praha |
Firmy: |
3. |
Miroslava Kubátová
Most |
Firmy: |
4. |
PhDr. Miroslava Kubátová
okres Praha-východ |
Živnost |
5. |
Miroslava Kubátová
okres Nymburk |
Živnost |
6. |
Miroslava Kubátová
okres Most |
Živnost |
7. |
Miroslava Kubátová
okres Příbram |
Živnost |
8. |
Miroslava Kubátová
okres Klatovy |
Živnost |
9. |
JUDr. Miroslava Kubátová
Jihlava |
Firmy: |
10. |
Miroslava Kubátová
Most |
Firmy: |
Detaily MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Miroslava Kubátová , Havlíčkův Brod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Eolion a.s.
Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zaniklý subjekt: 30.3.2021 |
2.8.2013 22.7.2014 |
|
Eolion a.s.
Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zaniklý subjekt: 30.3.2021 |
2.8.2013 2.11.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
26.6.2001 |
2. MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Vacov
Vlkonice 66, 384 86 Vacov |
21.3.2018 |
MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.7.2018 | Zapsán člen statutárního orgánu, při výkonu funkce zastupuje Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Vacov |
3. Miroslava Kubátová , Most
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Poctivý knedlík s. r. o.
Čsl. armády 1292, 434 01 Most |
6.5.2021 | |
Poctivý knedlík s. r. o.
Čsl. armády 1292, 434 01 Most |
6.5.2021 |
Miroslava Kubátová Most - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.5.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Poctivý knedlík s. r. o.) |
6.5.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Poctivý knedlík s. r. o.) |
4. PhDr. Miroslava Kubátová, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Překladatelské a tlumočnické činnosti |
30.5.1991 |
5. Miroslava Kubátová, okres Nymburk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod |
4.3.1998 |
6. Miroslava Kubátová, okres Most
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Univerzální administrativní činnosti |
27.1.1998 |
7. Miroslava Kubátová, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
1.9.2004 |
8. Miroslava Kubátová, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
22.4.2011 |
9. JUDr. Miroslava Kubátová , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ČSAD Slaný s.r.o.
Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný |
10.9.2004 12.6.2009 |
|
ICOM transport a.s.
Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava |
30.8.2006 18.12.2009 |
10. Miroslava Kubátová , Most
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AVE Most, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Most, Most Zaniklý subjekt: 28.1.2009 |
24.6.1992 20.7.1994 |
Souhrnné informace ke jménu "MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ?
Jméno MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem MIROSLAVA KUBÁTOVÁ VESELÁ.