Marie Olivová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Marie Olivova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 14 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Marie Olivova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Marie Olivová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Marie Olivová
okres Tachov |
Firmy: |
2. |
Marie Olivová
Brno |
Živnost |
3. |
MUDr. Marie Olivová
okres Břeclav |
Firmy: |
4. |
Marie Olivová
Opava |
Firmy: |
5. |
Marie Olivová
Železný Brod |
Firmy: |
6. |
MUDr. Marie Olivová
okres Břeclav |
Firmy: |
Detaily Marie Olivová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Marie Olivová , okres Tachov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Chodová Planá v likvidaci
Pohraniční stráže 310, 348 13 Chodová Planá |
21.2.2013 |
Marie Olivová okres Tachov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Chodová Planá v likvidaci |
2. Marie Olivová, Brno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
28.1.1998 |
3. MUDr. Marie Olivová , okres Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zdravotní středisko Lednice na Moravě spol. s r.o.
Lednice na Moravě, Pekařská 75, PSČ 69144 |
4.6.2005 24.4.2009 |
|
Zdravotní středisko Lednice na Moravě spol. s r.o.
Lednice na Moravě, Pekařská 75, PSČ 69144 |
18.12.2002 4.6.2005 |
|
Zdravotní středisko Lednice na Moravě spol. s r.o.
Lednice na Moravě, Pekařská 75, PSČ 69144 |
29.11.1994 10.4.2009 |
4. Marie Olivová , Opava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
COOP MORAVA, s.r.o.
Sukova 553/2, Brno-město, 602 00 Brno |
1.10.1999 12.7.2000 |
|
COOP MORAVA, s.r.o.
Sukova 553/2, Brno-město, 602 00 Brno |
26.6.1996 1.10.1999 |
|
TEMPO, obchodní družstvo
Horní náměstí 104/1, Město, 746 01 Opava |
24.3.1997 8.1.1999 |
|
TEMPO, obchodní družstvo
Horní náměstí 104/1, Město, 746 01 Opava |
19.9.1995 20.6.2005 |
|
TEMPO, obchodní družstvo
Horní náměstí 104/1, Město, 746 01 Opava |
19.9.1995 24.3.1997 |
|
TEMPO, obchodní družstvo
Horní náměstí 104/1, Město, 746 01 Opava |
31.1.1991 19.9.1995 |
5. Marie Olivová , Železný Brod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ČSAD Bozkov s.r.o.
Bozkov 93, 512 13 Bozkov |
29.10.2009 8.4.2014 |
|
ČSAD Bozkov s.r.o.
Bozkov 93, 512 13 Bozkov |
21.8.2008 13.3.2014 |
|
ČSAD Bozkov s.r.o.
Bozkov 93, 512 13 Bozkov |
21.8.2008 29.10.2009 |
6. MUDr. Marie Olivová , okres Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zdravotní středisko Lednice na Moravě spol. s r.o.
Lednice na Moravě, Pekařská 75, PSČ 69144 |
29.11.1994 18.12.2002 |
|
Zdravotní středisko Lednice na Moravě spol. s r.o.
Lednice na Moravě, Pekařská 75, PSČ 69144 |
29.11.1994 18.12.2002 |
Souhrnné informace ke jménu "Marie Olivová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Marie Olivová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Marie Olivová?
Jméno Marie Olivová je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Marie Olivová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Marie Olivová.