Eva Staníková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Eva Stanikova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 29 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Eva Stanikova není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Eva Staníková - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Eva Staníková
Praha |
Firmy: |
2. |
Ing. Eva Staníková
Brno |
Firmy: |
3. |
Ing. Eva Staníková
Slovenská republika |
Firmy: |
4. |
Eva Staníková
okres Praha-východ |
Firmy: |
Detaily Eva Staníková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Eva Staníková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spirit Agency s.r.o.
Ve Smečkách 592/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
29.1.2021 21.7.2021 |
|
Spirit Agency s.r.o.
Ve Smečkách 592/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.6.2020 20.7.2021 |
|
Spirit Agency s.r.o.
Ve Smečkách 592/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.6.2020 29.1.2021 |
|
Spirit Agency s.r.o.
Ve Smečkách 592/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.6.2020 29.1.2021 |
|
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
3.9.2022 | |
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.2.2020 | |
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.1.2021 3.9.2022 |
|
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.2.2020 29.1.2021 |
|
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.2.2020 29.1.2021 |
|
SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.2.2020 3.9.2022 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
3.9.2022 | |
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
5.10.2016 | |
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.1.2021 3.9.2022 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
6.12.2017 29.1.2021 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
5.10.2016 29.1.2021 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
5.10.2016 6.12.2017 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
5.10.2016 6.12.2017 |
|
Spirit Space s.r.o.
Hartigova 902/71, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
5.10.2016 3.9.2022 |
Eva Staníková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.9.2022 | Společník s vkladem Spirit Space s.r.o. |
3.9.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Spirit Space s.r.o., zmenil adresu. |
3.9.2022 | Společník s vkladem SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o. |
2. Ing. Eva Staníková , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JRA Development, a.s. v likvidaci
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 29.8.2016 |
5.12.2007 16.7.2015 |
|
JRA Development, a.s. v likvidaci
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 29.8.2016 |
5.12.2007 29.8.2016 |
|
JRA Estate, a.s.
Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno |
28.11.2007 28.11.2012 |
|
JRA Invest, a.s. v likvidaci
Atriová 304/29, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 5.6.2015 |
30.9.2006 5.6.2015 |
|
JRA Office, a.s.
Nové sady 592/27, Staré Brno, 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 1.12.2018 |
18.7.2008 5.6.2013 |
|
JRA Property, a.s.
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 1.12.2021 |
5.12.2007 23.6.2014 |
|
JRA Residence, a.s. v likvidaci
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 3.2.2017 |
5.12.2007 5.3.2013 |
|
JRA Residence, a.s. v likvidaci
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 3.2.2017 |
5.12.2007 22.6.2015 |
|
JRA Residence, a.s. v likvidaci
Atriová 373/29A, Ivanovice, 621 00 Brno Zaniklý subjekt: 3.2.2017 |
5.12.2007 16.7.2015 |
3. Ing. Eva Staníková , Slovenská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
Hodonín Zaniklý subjekt: 1.12.2009 |
27.6.2006 27.6.2006 |
|
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
Hodonín Zaniklý subjekt: 1.12.2009 |
27.6.2006 2.1.2008 |
|
TUBEX CZ group, a.s.
Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín |
15.10.2001 11.7.2003 |
|
TUBEX CZ group, a.s.
Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín |
15.10.2001 8.8.2003 |
4. Eva Staníková , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu v Novodvorské ulici č.p. 1091, 1092 a 1093, Praha 4
Novodvorská 1093/118, Braník, 142 00 Praha |
12.11.2007 11.3.2021 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu v Novodvorské ulici č.p. 1091, 1092 a 1093, Praha 4
Novodvorská 1093/118, Braník, 142 00 Praha |
12.11.2007 6.10.2021 |
Souhrnné informace ke jménu "Eva Staníková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Eva Staníková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Eva Staníková?
Jméno Eva Staníková je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Eva Staníková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Eva Staníková.