Jiří Boula - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Boula v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 8 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jiri Boula bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Jiří Boula - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Jiří Boula
Příbram |
Firmy: |
2. |
Jiří Boula
okres Praha-západ |
Živnost |
3. |
Jiří Boula
Dub nad Moravou |
Živnost |
4. |
Jiří Boula
Praha |
Živnost |
5. |
Jiří Boula
Příbram |
Firmy: |
6. |
Jiří Boula
okres Louny |
Firmy: |
Detaily Jiří Boula - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jiří Boula , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Klučenice
Klučenice 16, 262 56 Klučenice |
20.6.2020 | |
Myslivecký spolek Klučenice
Klučenice 16, 262 56 Klučenice |
16.5.2015 20.6.2020 |
|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
15.7.2014 22.1.2022 |
|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
16.3.2005 15.7.2014 |
|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
1.3.1993 17.12.2021 |
|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
1.3.1993 15.7.2014 |
|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
1.3.1993 11.5.1994 |
Ing. Jiří Boula Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.1.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (TECHKON, s.r.o. ) |
22.1.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TECHKON, s.r.o. . |
12.9.2020 | Člen představenstva Myslivecký spolek Klučenice |
2. Jiří Boula, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní ubytování Činnosti reklamních agentur Ostatní sportovní činnosti |
3.8.2020 |
3. Jiří Boula, Dub nad Moravou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
20.10.1994 |
4. Jiří Boula, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur |
29.1.2003 |
5. Jiří Boula , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TECHKON, s.r.o.
Mixova 165, Příbram III, 261 01 Příbram |
1.3.1993 16.3.2005 |
6. Jiří Boula , okres Louny
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO P E R U C
Peruc čp. 304, PSČ 439 07 |
19.10.1971 19.6.1974 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Boula"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Boula – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Boula?
Jméno Jiří Boula je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Boula je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Jiří Boula.