Oldřich Bartoš - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Oldrich Bartos v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 9 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Oldrich Bartos bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Oldřich Bartoš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Oldřich Bartoš
Břeclav |
Živnost a firmy: |
2. |
Oldřich Bartoš
Teplice |
Firmy: |
3. |
Oldřich Bartoš
okres Šumperk |
Firmy: |
4. |
Oldřich Bartoš
okres Brno-venkov |
Firmy: |
5. |
Oldřich Bartoš
okres Frýdek-Místek |
Firmy: |
6. |
Oldřich Bartoš
okres České Budějovice |
Živnost |
7. |
Oldřich Bartoš
okres Brno-město |
Živnost |
8. |
Oldřich Bartoš
okres České Budějovice |
Živnost |
9. |
Ing. Oldřich Bartoš
Praha |
Firmy: |
10. |
Oldřich Bartoš
Mladá Boleslav |
Firmy: |
Detaily Oldřich Bartoš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Oldřich Bartoš , Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
STAVEX BV s.r.o.
Ostrov 1953/52, 690 03 Břeclav |
19.9.2016 31.5.2017 |
|
STAVEX BV s.r.o.
Ostrov 1953/52, 690 03 Břeclav |
13.4.2000 19.9.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ubytování Velkoobchod a maloobchod |
20.3.1997 |
2. Oldřich Bartoš , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SOMET, a.s.
Teplice, Teplice Zaniklý subjekt: 23.12.2017 |
4.12.1999 29.4.2004 |
|
SOMET, a.s.
Teplice, Teplice Zaniklý subjekt: 23.12.2017 |
4.7.1996 3.12.1999 |
|
Společenství vlastníků - Trnovanská 1320-30, Teplice
Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice |
23.9.2021 |
Oldřich Bartoš Teplice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.12.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků - Trnovanská 1320-30, Teplice |
29.4.2004 | Vymazán(-a) jako člen představenstva TEMOS TOOLS a.s. |
4.12.1999 | Zapsán(-a) jako člen představenstva TEMOS TOOLS a.s. |
3. Oldřich Bartoš , okres Šumperk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecká společnost SKALKA Dubicko, z.s.
Hrabová 203, 789 01 Hrabová |
2.3.2023 | |
Myslivecká společnost SKALKA Dubicko, z.s.
Hrabová 203, 789 01 Hrabová |
9.3.2013 9.3.2018 |
Oldřich Bartoš okres Šumperk - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.10.2023 | Člen představenstva Myslivecká společnost SKALKA Dubicko, z.s. |
25.10.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecká společnost SKALKA Dubicko, z.s. |
4. Oldřich Bartoš , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TJ Sokol Ostrovačice z.s.
Osvobození 158, 664 81 Ostrovačice |
26.2.2016 |
Oldřich Bartoš okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva TJ Sokol Ostrovačice z.s. |
5. Oldřich Bartoš , okres Frýdek-Místek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Paskov
Cihelní ev. č. 4, 739 32 Řepiště |
8.3.2020 | |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Paskov
Cihelní ev. č. 4, 739 32 Řepiště |
15.3.2015 8.3.2020 |
Oldřich Bartoš okres Frýdek-Místek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.8.2020 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Paskov |
25.8.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Paskov |
10.8.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Paskov |
6. Oldřich Bartoš, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Tisk a činnosti související s tiskem |
23.10.1991 |
7. Oldřich Bartoš, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava tisku a digitálních dat |
9.10.1991 |
8. Oldřich Bartoš, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Těžba dřeva |
15.3.1999 |
9. Ing. Oldřich Bartoš , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Kamýcká 947-948, Praha
Kamýcká 947/53, Suchdol, 165 00 Praha |
9.12.2009 9.12.2014 |
10. Oldřich Bartoš , Mladá Boleslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu čp. 888-890
U stadionu 889, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav |
4.11.2014 10.1.2020 |
|
Společenství vlastníků domu čp. 888-890
U stadionu 889, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav |
26.9.2002 4.11.2014 |
Souhrnné informace ke jménu "Oldřich Bartoš"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Oldřich Bartoš – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Oldřich Bartoš?
Jméno Oldřich Bartoš je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem Oldřich Bartoš je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 7 osoby jménem Oldřich Bartoš.