MARTIN RIGO - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Martin Rigo v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 10 aktuálních záznamů a celkem 14 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Martin Rigo bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
MARTIN RIGO - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Martin Rigó
okres Třebíč |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
MARTIN RIGO
okres Praha-východ |
Firmy: |
3. |
Martin Rigo
okres Praha-východ |
Živnost |
4. |
Martin Rigó
Teplice |
Živnost |
Detaily MARTIN RIGO - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Martin Rigó , okres Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
5.8.2017 | |
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
12.3.2004 | |
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
19.8.2016 5.8.2017 |
|
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
12.3.2004 19.8.2016 |
|
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
12.3.2004 19.8.2016 |
|
AUTODÍLY METEOR s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
12.3.2004 5.8.2017 |
|
METEORSPORT s.r.o.
Lazce 564, 779 00 Olomouc Zaniklý subjekt: 16.8.2016 |
12.8.2010 16.8.2016 |
|
METEORSPORT s.r.o.
Lazce 564, 779 00 Olomouc Zaniklý subjekt: 16.8.2016 |
19.5.2010 16.8.2016 |
|
METEORTANK s.r.o.
Hrotovická 204, Jejkov, 674 01 Třebíč Zaniklý subjekt: 5.8.2021 |
3.9.2010 18.11.2013 |
|
METEORTANK s.r.o.
Hrotovická 204, Jejkov, 674 01 Třebíč Zaniklý subjekt: 5.8.2021 |
26.8.2010 30.10.2013 |
|
MR43 s.r.o.
Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha |
5.8.2017 | |
MR43 s.r.o.
Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha |
19.12.2016 | |
MR43 s.r.o.
Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha |
21.12.2016 5.8.2017 |
|
MR43 s.r.o.
Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha |
19.12.2016 5.8.2017 |
|
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
5.8.2017 | |
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
18.7.2007 | |
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
19.8.2016 5.8.2017 |
|
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
18.7.2007 19.8.2016 |
|
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
18.7.2007 19.8.2016 |
|
RIMOTO s.r.o.
Hrotovická 210, Jejkov, 674 01 Třebíč |
18.7.2007 5.8.2017 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Činnosti reklamních agentur Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod Výroba elektřiny |
9.1.1995 |
Martin Rigó okres Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.8.2017 | Společník s vkladem MR43 s.r.o. |
5.8.2017 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel TAMRONA s.r.o., zmenil adresu. |
5.8.2017 | Společník s vkladem AUTODÍLY METEOR s.r.o. |
2. MARTIN RIGO , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ELSORI s.r.o.
Pražská 222, 250 89 Lázně Toušeň |
15.5.2023 | |
ELSORI s.r.o.
Pražská 222, 250 89 Lázně Toušeň |
15.5.2023 | |
NINJASUN s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
25.4.2023 | |
NINJASUN s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
19.4.2023 |
MARTIN RIGO okres Praha-východ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.5.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (ELSORI s.r.o.) |
15.5.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ELSORI s.r.o.) |
25.4.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (NINJASUN s.r.o.) |
3. Martin Rigo, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Elektrické instalace Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní technické zkoušky a analýzy Ostatní vzdělávání Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
18.1.1999 |
4. Martin Rigó, Teplice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční nákladní doprava |
3.12.2001 |
Souhrnné informace ke jménu "MARTIN RIGO"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MARTIN RIGO – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MARTIN RIGO?
Jméno MARTIN RIGO je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem MARTIN RIGO je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem MARTIN RIGO.