MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Marketa Komarkova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 8 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 18 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Marketa Komarkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Markéta Komárková
Praha |
Firmy: |
2. |
Markéta Komárková
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
Ing. MARKÉTA KOMÁRKOVÁ
Praha |
Firmy: |
4. |
Markéta Komárková
okres Kolín |
Živnost |
5. |
Markéta Komárková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
6. |
Markéta Komárková
Uherské Hradiště |
Živnost |
7. |
Bc. Markéta Komárková
okres Praha-východ |
Živnost |
8. |
Mgr. MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ
Kladno |
Firmy: |
Detaily MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Markéta Komárková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Centrum Radlická a.s.
Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.12.2017 |
5.3.2003 26.11.2003 |
|
KOMPRESORY, a. s.
Praha Zaniklý subjekt: 11.6.2016 |
5.11.1997 30.5.2000 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
10.6.2024 | |
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
28.3.2023 10.6.2024 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
25.4.2022 27.3.2023 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
24.4.2017 24.4.2022 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
9.11.2009 26.10.2014 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov
Patočkova 2386/83, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
14.12.2004 26.10.2009 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 719, Střešovice
Na Petynce 719/42, Střešovice, 169 00 Praha |
2.7.2022 | |
Společenství vlastníků pro dům čp. 719, Střešovice
Na Petynce 719/42, Střešovice, 169 00 Praha |
1.7.2017 1.7.2022 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 719, Střešovice
Na Petynce 719/42, Střešovice, 169 00 Praha |
9.4.2013 30.6.2017 |
Markéta Komárková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.8.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov |
9.8.2024 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov |
23.8.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků pro dům č.p. 2386, Břevnov |
2. Markéta Komárková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KOMA LIBEREC spol. s r.o.
Hanychovská 539/12, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec |
3.3.2015 | |
KOMA LIBEREC spol. s r.o.
Hanychovská 539/12, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec |
15.5.2014 3.3.2015 |
|
KOMA LIBEREC spol. s r.o.
Hanychovská 539/12, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec |
7.3.1997 15.5.2014 |
|
podnik se zahraniční majetkovou účastí K O M A - stavební firma spol. sr.o.
Liberec Zaniklý subjekt: 3.2.2018 |
13.6.1995 3.2.2018 |
|
podnik se zahraniční majetkovou účastí K O M A - stavební firma spol. sr.o.
Liberec Zaniklý subjekt: 3.2.2018 |
27.1.1995 3.2.2018 |
|
Společenství vlastníků domu Kostelní 1104/16, Praha 7
Kostelní 1104/16, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
21.6.2021 | |
Společenství vlastníků domu Kostelní 1104/16, Praha 7
Kostelní 1104/16, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
12.6.2018 12.6.2021 |
|
Spolek Milady Horákové 84
Milady Horákové 851/84, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
10.1.2014 | |
Spolek Milady Horákové 84
Milady Horákové 851/84, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
10.1.2014 3.3.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Univerzální administrativní činnosti Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
26.5.2003 |
Markéta Komárková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.9.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Kostelní 1104/16, Praha 7 |
21.9.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Kostelní 1104/16, Praha 7 (vymazáno) |
2.8.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Kostelní 1104/16, Praha 7 |
3. Ing. MARKÉTA KOMÁRKOVÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
České plavební a vodocestné sdružení, z.s.
Praha 7, Holešovický přístav 1146 |
31.3.2015 | |
Společenství vlastníků Hudečkova 1097 v Praze 4
Hudečkova 1097/12, Podolí, 140 00 Praha |
4.11.2014 24.10.2019 |
|
Společenství vlastníků Hudečkova 1097 v Praze 4
Hudečkova 1097/12, Podolí, 140 00 Praha |
4.11.2014 11.3.2016 |
Ing. MARKÉTA KOMÁRKOVÁ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.2.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Hudečkova 1097 v Praze 4 (vymazáno) |
11.3.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Hudečkova 1097 v Praze 4 |
11.3.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Hudečkova 1097 v Praze 4 |
4. Markéta Komárková, okres Kolín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
6.2.2017 |
5. Markéta Komárková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti |
10.7.2024 |
6. Markéta Komárková, Uherské Hradiště
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
9.10.1996 |
7. Bc. Markéta Komárková, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
15.3.2010 |
8. Mgr. MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ , Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství pro dům Čs.armády 1179, 1180, 1181, Kladno
Čs. armády 1180, 272 01 Kladno |
13.1.2015 31.1.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ?
Jméno MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ je uvedeno v 8 společnostech.
Kolik osob se jménem MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem MARKÉTA KOMÁRKOVÁ KNAPOVÁ.