Pavel Krivenchuk - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Pavel Krivenchuk v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Pavel Krivenchuk není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Pavel Krivenchuk - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Pavel Krivenchuk
Běloruská republika |
Firmy: |
2. |
Pavel Kryvianchuk
Běloruská republika |
Firmy: |
Detaily Pavel Krivenchuk - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Pavel Krivenchuk , Běloruská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AL-7 Praha, s.r.o.
Fryčovická 461, Letňany, 199 00 Praha |
28.5.2016 | |
AL-7 Praha, s.r.o.
Fryčovická 461, Letňany, 199 00 Praha |
3.5.2016 | |
AL-7 Praha, s.r.o.
Fryčovická 461, Letňany, 199 00 Praha |
12.12.2001 6.6.2013 |
|
AL-7 Praha, s.r.o.
Fryčovická 461, Letňany, 199 00 Praha |
12.12.2001 13.9.2004 |
|
AL-7 Praha, s.r.o.
Fryčovická 461, Letňany, 199 00 Praha |
12.12.2001 14.5.2013 |
|
KORADO CORPORATION,s.r.o. v likvidaci
K. Čapka 1395/10, 360 01 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 13.5.2021 |
2.2.2002 22.12.2005 |
|
KORADO CORPORATION,s.r.o. v likvidaci
K. Čapka 1395/10, 360 01 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 13.5.2021 |
10.11.1999 6.11.2007 |
Pavel Krivenchuk Běloruská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.5.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (AL-7 Praha, s.r.o.) |
28.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AL-7 Praha, s.r.o.) |
6.6.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AL-7 Praha, s.r.o. ) |
2. Pavel Kryvianchuk , Běloruská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KORADO CORPORATION,s.r.o. v likvidaci
K. Čapka 1395/10, 360 01 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 13.5.2021 |
2.2.2002 12.12.2007 |
|
KORADO CORPORATION,s.r.o. v likvidaci
K. Čapka 1395/10, 360 01 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 13.5.2021 |
10.11.1999 2.2.2002 |
|
KORADO CORPORATION,s.r.o. v likvidaci
K. Čapka 1395/10, 360 01 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 13.5.2021 |
10.11.1999 2.2.2002 |
Souhrnné informace ke jménu "Pavel Krivenchuk"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavel Krivenchuk – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavel Krivenchuk?
Jméno Pavel Krivenchuk je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Pavel Krivenchuk je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Pavel Krivenchuk.