Miloslav Hušák - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Miloslav Husak v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 3 historické záznamy. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Miloslav Husak bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Miloslav Hušák - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Miloslav Husák
Kladno |
Živnost a firmy: |
2. |
Miloslav Husák
okres Třebíč |
Firmy: |
3. |
Miloslav Husák
okres Vyškov |
Živnost |
4. |
Miloslav Husák
okres Litoměřice |
Živnost |
5. |
Miloslav Husák
Tábor |
Firmy: |
6. |
Ing. Miloslav Husák
Kralupy nad Vltavou |
Firmy: |
Detaily Miloslav Hušák - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Miloslav Husák , Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IMPORTED GOODS s.r.o.
Škroupova 3246, 272 01 Kladno |
9.10.1992 | |
IMPORTED GOODS s.r.o.
Škroupova 3246, 272 01 Kladno |
9.10.1992 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba zámků a kování Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
5.4.1991 |
Miloslav Husák Kladno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.10.1992 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč (IMPORTED GOODS s.r.o.) |
9.10.1992 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (IMPORTED GOODS s.r.o.) |
2. Miloslav Husák , okres Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Mohelno
Mohelno 84, 675 75 Mohelno |
28.8.2015 |
Miloslav Husák okres Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.10.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva MS MOHELNO |
3. Miloslav Husák, okres Vyškov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava |
16.9.1991 |
4. Miloslav Husák, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Pokrývačské práce Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
6.2.2002 |
5. Miloslav Husák , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství Tábor 2200, 2201
Budějovická 2201, 390 02 Tábor |
12.9.2012 26.6.2013 |
6. Ing. Miloslav Husák , Kralupy nad Vltavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělská společnost Kralupy nad Vltavou s.r.o. v likvidace
Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou Zaniklý subjekt: 7.3.2012 |
27.4.1992 7.3.2012 |
|
Zemědělská společnost Kralupy nad Vltavou s.r.o. v likvidace
Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou Zaniklý subjekt: 7.3.2012 |
27.4.1992 7.3.2012 |
Souhrnné informace ke jménu "Miloslav Hušák"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Miloslav Hušák – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Miloslav Hušák?
Jméno Miloslav Hušák je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Miloslav Hušák je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Miloslav Hušák.