Zdeněk Velecký - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Zdenek Velecky v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Zdenek Velecky bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Zdeněk Velecký - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Zdeněk Velecký
Ostrava |
Živnost a firmy: |
2. |
Zdeněk Velecký
okres Brno-město |
Živnost |
3. |
Zdeněk Velecký
Vyškov |
Firmy: |
4. |
Zdeněk Velecký
okres Uherské Hradiště |
Firmy: |
Detaily Zdeněk Velecký - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Zdeněk Velecký , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o.
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
22.1.2020 15.6.2022 |
|
STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o.
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
4.10.2006 22.1.2020 |
|
STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o.
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
4.10.2006 22.1.2020 |
|
STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o.
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
4.10.2006 10.5.2022 |
|
ZDENKO-ECON s. r. o. v likvidaci
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
25.9.2018 | |
ZDENKO-ECON s. r. o. v likvidaci
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
29.5.2004 25.9.2018 |
|
ZDENKO-ECON s. r. o. v likvidaci
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
19.3.1996 29.5.2004 |
|
ZDENKO-ECON s. r. o. v likvidaci
Horymírova 1885/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
19.3.1996 20.1.2004 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Kompletační a dokončovací práce Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Ubytování Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Univerzální administrativní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
18.9.1990 |
Ing. Zdeněk Velecký Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.6.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o. ) |
15.6.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o. . |
22.1.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel STAVEBNÍ SPOLEČNOST OLVORK s.r.o., zmenil adresu. |
2. Zdeněk Velecký, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
30.6.2021 |
3. Zdeněk Velecký , Vyškov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
28.1.2021 10.8.2022 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
25.11.2016 28.1.2021 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
30.9.2016 25.11.2016 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
9.5.2014 30.9.2016 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
21.11.2012 9.5.2014 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
7.11.2012 25.11.2016 |
|
TAMONT s.r.o., v likvidaci
Desátková 124/15, Kohoutovice, 623 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.8.2022 |
7.11.2012 10.8.2022 |
4. Zdeněk Velecký , okres Uherské Hradiště
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Služby obce Suchá Loz s.r.o.
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz |
8.10.2018 8.10.2021 |
Souhrnné informace ke jménu "Zdeněk Velecký"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Zdeněk Velecký – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Zdeněk Velecký?
Jméno Zdeněk Velecký je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Zdeněk Velecký je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Zdeněk Velecký.