Münir Kurtoglu - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Munir Kurtoglu v rejstřících
Jméno Munir Kurtoglu není zapsáno v žádné existující společnosti.Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a nemá žádný aktuální záznam a celkem 32 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.
Jméno Munir Kurtoglu není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Münir Kurtoglu - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Münir Kurtoglu
Praha |
Firmy: |
2. |
Munir Kurtoglu
Praha |
Firmy: |
3. |
Münir Kurtoglu
Praha |
Firmy: |
4. |
Munir Kurtoglu
Turecká republika |
Firmy: |
5. |
Münir Kurtoglu
Praha |
Firmy: |
6. |
Münir Kurtoglu
Turecká republika |
Firmy: |
Detaily Münir Kurtoglu - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Münir Kurtoglu , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
6.4.2004 12.11.2010 |
|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
6.4.2004 13.10.2010 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
5.8.2002 10.8.2011 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
10.10.1996 4.8.2011 |
|
METTOURISM s.r.o. v likvidaci
Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.3.2016 |
21.11.2011 14.5.2012 |
|
METTOURISM s.r.o. v likvidaci
Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.3.2016 |
29.8.2011 21.11.2011 |
|
METTOURISM s.r.o. v likvidaci
Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.3.2016 |
29.8.2011 10.5.2012 |
|
NET GARNET s.r.o.
Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha |
11.2.2013 1.10.2020 |
|
NET GARNET s.r.o.
Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha |
25.1.2013 1.10.2020 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
1.11.2007 29.5.2008 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
29.4.2004 15.5.2008 |
|
TRIED, s.r.o. v likvidaci
Karlova 149/21, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.6.2018 |
5.2.2007 12.7.2010 |
|
TRIED, s.r.o. v likvidaci
Karlova 149/21, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.6.2018 |
23.3.2004 5.2.2007 |
|
TRIED, s.r.o. v likvidaci
Karlova 149/21, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 3.6.2018 |
14.1.2004 11.6.2010 |
2. Munir Kurtoglu , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
7.10.1998 6.4.2004 |
|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
7.10.1998 6.4.2004 |
|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
30.10.1996 7.10.1998 |
|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
10.7.1995 7.10.1998 |
|
M.H.W.s.r.o. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 22.6.2010 |
16.6.1998 21.12.2000 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
16.3.1999 5.8.2002 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
25.8.1997 16.3.1999 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
25.8.1997 16.3.1999 |
|
M.V.C. s.r.o.
Kožná 972/10, Staré Město, 110 00 Praha |
10.10.1996 20.5.2004 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
27.7.1998 1.11.2007 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
27.7.1998 29.4.2004 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
8.9.1997 27.7.1998 |
|
THE PRAGUE SOUVENIR s.r.o.
Michalská 430/3, Staré Město, 110 00 Praha |
8.9.1997 27.7.1998 |
3. Münir Kurtoglu , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
13.5.1994 10.7.1995 |
4. Munir Kurtoglu , Turecká republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
15.3.1996 30.10.1996 |
|
ENHALON s.r.o.
Pražská 1149/57, Hostivař, 102 00 Praha |
29.6.1993 15.3.1996 |
5. Münir Kurtoglu , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KARLŮV MOST spol. s r.o.
Křižovnické náměstí 193/2, Staré Město, 110 00 Praha |
15.8.1994 20.12.1995 |
6. Münir Kurtoglu , Turecká republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KARLŮV MOST spol. s r.o.
Křižovnické náměstí 193/2, Staré Město, 110 00 Praha |
15.8.1994 20.12.1995 |
Souhrnné informace ke jménu "Münir Kurtoglu"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Münir Kurtoglu – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Münir Kurtoglu?
Jméno Münir Kurtoglu je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Münir Kurtoglu je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Münir Kurtoglu.