Jozef Horniš - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jozef Hornis v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 14 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jozef Hornis není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jozef Horniš - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Ing. Jozef Horniš
okres Sokolov |
Firmy: |
Detaily Jozef Horniš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jozef Horniš , okres Sokolov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
8.1.2019 | |
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
15.1.1993 | |
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
7.11.2018 8.1.2019 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
20.3.2017 7.11.2018 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
17.10.2007 20.3.2017 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
19.2.2002 17.10.2007 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
1.9.1997 19.2.2002 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
31.5.1995 1.9.1997 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
16.2.1994 31.5.1995 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
15.1.1993 19.2.2002 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
15.1.1993 17.10.2007 |
|
HELAGO, s.r.o.
Lidická 447, 686 04 Kunovice |
15.1.1993 20.3.2017 |
|
HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
4.2.2002 14.11.2003 |
|
HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
4.2.2002 23.10.2003 |
|
KASKA BROKER, a.s.
Holandská 3100/13, 787 01 Šumperk |
13.5.1998 1.10.1999 |
|
KASKA BROKER, a.s.
Holandská 3100/13, 787 01 Šumperk |
11.12.1997 13.5.1998 |
Ing. Jozef Horniš okres Sokolov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.1.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 300 000,-Kč, podíl: 100 % (HELAGO, s.r.o.) |
8.1.2019 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (HELAGO, s.r.o. ) |
7.11.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 300 000,-Kč, podíl: 100 % (HELAGO, s.r.o.) |
Souhrnné informace ke jménu "Jozef Horniš"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jozef Horniš – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jozef Horniš?
Jméno Jozef Horniš je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jozef Horniš je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Jozef Horniš.