HANA DLOUHÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Hana Dlouha v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 18 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Hana Dlouha bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 9 různých osob.
HANA DLOUHÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Hana Dlouhá
Hořice |
Firmy: |
2. |
Hana Dlouhá
Karlovy Vary |
Firmy: |
3. |
Hana Dlouhá
České Budějovice |
Živnost a firmy: |
4. |
Hana Dlouhá
Praha |
Firmy: |
5. |
Ing. HANA DLOUHÁ
okres Klatovy |
Firmy: |
6. |
Ing. Hana Dlouhá
okres Praha-východ |
Živnost |
7. |
Hana Dlouhá
Sedlčany |
Živnost |
8. |
Hana Dlouhá
Praha |
Živnost |
9. |
Hana Dlouhá
Děčín |
Živnost |
10. |
Ing. Hana Dlouhá
okres Klatovy |
Podnikatel fyz. osoba |
11. |
Hana Dlouhá
okres Plzeň-jih |
Živnost |
12. |
Hana Dlouhá
okres Mělník |
Živnost |
13. |
Hana Dlouhá
okres Praha-západ |
Živnost |
14. |
Hana Dlouhá
okres Klatovy |
Živnost |
15. |
Hana Dlouhá
Děčín |
Firmy: |
16. |
Hana Dlouhá
Praha |
Firmy: |
17. |
Hana Dlouhá
Olomouc |
Firmy: |
18. |
Hana Dlouhá
Lysá nad Labem |
Firmy: |
19. |
Hana Dlouhá
Kladno |
Firmy: |
20. |
Hana Dlouhá
Neratovice |
Firmy: |
21. |
Bc. HANA DLOUHÁ
Břeclav |
Firmy: |
Detaily HANA DLOUHÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Hana Dlouhá , Hořice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
STRIX Hořice s.r.o.
Erbenova 26, 508 01 Hořice |
9.1.2002 | |
STRIX Hořice s.r.o.
Erbenova 26, 508 01 Hořice |
9.1.2002 18.12.2020 |
Hana Dlouhá Hořice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.12.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel STRIX Hořice s.r.o., zmenil adresu. |
18.12.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (STRIX Hořice s.r.o.) |
2. Hana Dlouhá , Karlovy Vary
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků J.Palacha 1139, K.Vary
nábřeží Jana Palacha 1139/40, 360 01 Karlovy Vary |
24.2.2021 | |
Společenství vlastníků J.Palacha 1139, K.Vary
nábřeží Jana Palacha 1139/40, 360 01 Karlovy Vary |
30.12.2008 15.10.2013 |
Hana Dlouhá Karlovy Vary - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.4.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků J.Palacha 1139, K.Vary |
7.1.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství domu J.Palacha 40/1139, K.Vary (vymazáno) |
30.12.2008 | Člen statutárního orgánu Společenství domu J.Palacha 40/1139, K.Vary |
3. Hana Dlouhá , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů J.Š.Baara č.p. 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 Č. Budějovice
J. Š. Baara 1660/39, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
15.1.2021 | |
Společenství vlastníků bytů J.Š.Baara č.p. 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 Č. Budějovice
J. Š. Baara 1660/39, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
1.7.2015 12.1.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
27.6.1991 |
Hana Dlouhá České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.2.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů J.Š.Baara č.p. 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 Č. Budějovice |
25.2.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů J.Š.Baara č.p. 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 Č. Budějovice |
4. Hana Dlouhá , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 10
U nových vil 943/28, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
5.6.2015 |
Hana Dlouhá Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.4.2016 |
5. Ing. HANA DLOUHÁ , okres Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DAFIX s.r.o.
Nádražní 1265, Sušice II, 342 01 Sušice |
26.9.2018 | |
DAFIX s.r.o.
Nádražní 1265, Sušice II, 342 01 Sušice |
19.9.2018 |
Ing. HANA DLOUHÁ okres Klatovy - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.9.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (L A M I R A s.r.o.) |
26.9.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (DAFIX s.r.o.) |
6. Ing. Hana Dlouhá, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Fotografické činnosti |
27.8.2012 |
7. Hana Dlouhá, Sedlčany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Fotografické činnosti Ostatní vzdělávání Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
17.12.2012 |
8. Hana Dlouhá, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur |
21.5.1991 |
9. Hana Dlouhá, Děčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s tabákovými výrobky |
14.10.1991 |
10. Ing. Hana Dlouhá, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
11.5.2009 |
11. Hana Dlouhá, okres Plzeň-jih
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
22.1.2003 |
12. Hana Dlouhá, okres Mělník
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní technické zkoušky a analýzy |
1.1.2008 |
13. Hana Dlouhá, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní zpracovatelský průmysl Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Specializované návrhářské činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní vzdělávání Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Velkoobchod a maloobchod |
9.8.2011 |
14. Hana Dlouhá, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků Destilace, rektifikace a míchání lihovin Výroba papíru a výrobků z papíru Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
25.1.2012 |
15. Hana Dlouhá , Děčín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Děčín I, Duchcovská 125/13, 126/15, 127/17, 128/19
Duchcovská 127/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
20.5.2014 31.8.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek Děčín I, Duchcovská 125/13, 126/15, 127/17, 128/19
Duchcovská 127/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
20.5.2014 20.5.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek Děčín I, Duchcovská 125/13, 126/15, 127/17, 128/19
Duchcovská 127/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
2.4.2009 2.4.2014 |
|
Společenství vlastníků jednotek Děčín I, Duchcovská 125/13, 126/15, 127/17, 128/19
Duchcovská 127/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
14.6.2004 2.4.2009 |
|
Společenství vlastníků jednotek Děčín I, Duchcovská 125/13, 126/15, 127/17, 128/19
Duchcovská 127/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
4.9.2001 4.9.2003 |
16. Hana Dlouhá , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARGIS CZ s.r.o., v likvidaci
Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha Zaniklý subjekt: 11.7.2017 |
5.12.2007 22.3.2010 |
|
ARGIS CZ s.r.o., v likvidaci
Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha Zaniklý subjekt: 11.7.2017 |
5.12.2007 7.7.2010 |
17. Hana Dlouhá , Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZEYEROVA 859/9
Zeyerova 859/9, Hodolany, 779 00 Olomouc |
7.3.2004 15.6.2013 |
|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZEYEROVA 859/9
Zeyerova 859/9, Hodolany, 779 00 Olomouc |
27.11.2003 4.5.2004 |
18. Hana Dlouhá , Lysá nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1551 - 1553, Lysá nad Labem
Husovo náměstí 1551/8, 289 22 Lysá nad Labem |
25.3.2012 17.5.2012 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1551 - 1553, Lysá nad Labem
Husovo náměstí 1551/8, 289 22 Lysá nad Labem |
25.3.2007 9.8.2012 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1551 - 1553, Lysá nad Labem
Husovo náměstí 1551/8, 289 22 Lysá nad Labem |
28.6.2002 9.8.2012 |
19. Hana Dlouhá , Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství Pařížská 2151-52, Kladno
Kladno, Pařížská 2151, PSČ 272 01 |
25.6.2001 31.12.2010 |
20. Hana Dlouhá , Neratovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. 824-827
Hrubínova 825, 277 11 Neratovice |
13.12.2005 1.6.2009 |
21. Bc. HANA DLOUHÁ , Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Mládežnická 30a, Břeclav
Mládežnická 3588/30a, 690 02 Břeclav |
14.12.2020 1.10.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "HANA DLOUHÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu HANA DLOUHÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno HANA DLOUHÁ?
Jméno HANA DLOUHÁ je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem HANA DLOUHÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 12 osoby jménem HANA DLOUHÁ.