MICHAL ZAVORAL - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Zavoral v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 3 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Michal Zavoral bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
MICHAL ZAVORAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
MICHAL ZAVORAL
Praha |
Firmy: |
2. |
MICHAL ZAVORAL
okres Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
3. |
MICHAL ZAVORAL
okres Česká Lípa |
Firmy: |
4. |
Michal Zavoral
okres Česká Lípa |
Živnost |
5. |
Michal Zavoral
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
6. |
Michal Zavoral
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
7. |
Bc. MICHAL ZAVORAL
DiS
Ústí nad Labem |
Firmy: |
Detaily MICHAL ZAVORAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. MICHAL ZAVORAL , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BUILDBAU s.r.o.
Nový Svět 85/19, Hradčany (Praha 1), 118 00 Praha |
14.12.2018 | |
Nový Svět Architekti s.r.o.
Nový Svět 85/19, Hradčany (Praha 1), 118 00 Praha |
20.5.2020 | |
SPRINGBED s.r.o.
Nový Svět 85/19, Hradčany (Praha 1), 118 00 Praha |
14.12.2018 |
MICHAL ZAVORAL Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.5.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Nový Svět Architekti s.r.o.) |
14.12.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BUILDBAU s.r.o.) |
14.12.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SPRINGBED s.r.o.) |
2. MICHAL ZAVORAL , okres Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů, Osvobození 394, České Meziříčí
Osvobození 394, 517 71 České Meziříčí |
9.3.2021 |
MICHAL ZAVORAL okres Rychnov nad Kněžnou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.3.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů, Osvobození 394, České Meziříčí |
3. MICHAL ZAVORAL , okres Česká Lípa
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Máchova 354, 355, Stráž pod Ralskem
Máchova 354, 471 27 Stráž pod Ralskem |
13.10.2021 |
MICHAL ZAVORAL okres Česká Lípa - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.11.2021 |
4. Michal Zavoral, okres Česká Lípa
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Velkoobchod a maloobchod |
1.9.2007 |
5. Michal Zavoral, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Ostatní úklidové činnosti |
4.8.2010 |
6. Michal Zavoral, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Technické zkoušky a analýzy Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
8.2.2010 |
7. Bc. MICHAL ZAVORAL DiS , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Spartakiádní 265, Ústí nad Labem
Spartakiádní 265/12, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem |
12.4.2021 4.12.2023 |
|
Společenství vlastníků Spartakiádní 265, Ústí nad Labem
Spartakiádní 265/12, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem |
25.8.2016 12.4.2021 |
|
Společenství vlastníků Spartakiádní 265, Ústí nad Labem
Spartakiádní 265/12, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem |
4.11.2015 25.8.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "MICHAL ZAVORAL"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MICHAL ZAVORAL – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MICHAL ZAVORAL?
Jméno MICHAL ZAVORAL je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem MICHAL ZAVORAL je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem MICHAL ZAVORAL.