JAKUB DOLANSKÝ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jakub Dolansky v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jakub Dolansky bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
JAKUB DOLANSKÝ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. JAKUB DOLANSKÝ
okres Zlín |
Firmy: |
2. |
JAKUB DOLANSKÝ
Praha |
Firmy: |
3. |
Jakub Dolanský
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
4. |
Mgr. Jakub Dolanský
Praha |
Živnost |
5. |
Jakub Dolanský
Česká republika |
Živnost |
6. |
Jakub Dolanský
okres Zlín |
Živnost |
Detaily JAKUB DOLANSKÝ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. JAKUB DOLANSKÝ , okres Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EasyWay soft s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
22.6.2017 5.8.2019 |
|
EasyWay soft s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
22.6.2017 5.9.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu 1281
3. května 1281, 763 12 Vizovice |
1.1.2016 | |
Společenství vlastníků jednotek domu 1281
3. května 1281, 763 12 Vizovice |
1.1.2016 10.12.2016 |
|
Společenství vlastníků pro dům 3. května č.p. 1168, Vizovice
3. května 1168, 763 12 Vizovice |
9.12.2016 9.12.2021 |
Ing. JAKUB DOLANSKÝ okres Zlín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.8.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům 3. května č.p. 1168, Vizovice (vymazáno) |
5.9.2019 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (EasyWay soft s.r.o. ) |
5.9.2019 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel EasyWay soft s.r.o. . |
2. JAKUB DOLANSKÝ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TRUE TEA s.r.o.
Xaveriova 2735/13, Smíchov, 150 00 Praha |
16.1.2020 | |
TRUE TEA s.r.o.
Xaveriova 2735/13, Smíchov, 150 00 Praha |
7.11.2019 |
JAKUB DOLANSKÝ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.1.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 30 000,-Kč, podíl: 15 % (TRUE TEA s.r.o.) |
16.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Realista Czech Republic, s.r.o.) |
3. Jakub Dolanský, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava |
22.2.2021 |
4. Mgr. Jakub Dolanský, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba potravinářských výrobků Silniční nákladní doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Ostatní úklidové činnosti Podpůrné činnosti pro scénická umění Velkoobchod a maloobchod |
28.2.2000 |
5. Jakub Dolanský, Česká republika
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Příprava staveniště |
1.8.2008 |
6. Jakub Dolanský, okres Zlín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
4.4.2011 |
Souhrnné informace ke jménu "JAKUB DOLANSKÝ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JAKUB DOLANSKÝ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JAKUB DOLANSKÝ?
Jméno JAKUB DOLANSKÝ je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem JAKUB DOLANSKÝ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem JAKUB DOLANSKÝ.