JAROSLAV BRENKUS - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Brenkus v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 1 historický záznam. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jaroslav Brenkus bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
JAROSLAV BRENKUS - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JAROSLAV BRENKUS
okres Frýdek-Místek |
Firmy: |
2. |
Jaroslav Brenkus
okres Frýdek-Místek |
Živnost |
Detaily JAROSLAV BRENKUS - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JAROSLAV BRENKUS , okres Frýdek-Místek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DZR Pohoda, z. ú.
Dolní Domaslavice 249, 739 38 Dolní Domaslavice |
8.6.2018 | |
DZR Pohoda, z. ú.
Dolní Domaslavice 249, 739 38 Dolní Domaslavice |
8.6.2018 28.2.2019 |
|
Euro Bazar s.r.o.
Dolní Domaslavice 249, 739 38 Dolní Domaslavice |
21.3.2019 | |
Euro Bazar s.r.o.
Dolní Domaslavice 249, 739 38 Dolní Domaslavice |
21.3.2019 | |
Pohodový úklid s.r.o.
Třanovice 327, 739 53 Třanovice |
16.5.2024 | |
Pohodový úklid s.r.o.
Třanovice 327, 739 53 Třanovice |
16.5.2024 |
JAROSLAV BRENKUS okres Frýdek-Místek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.5.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 100 % (Pohodový úklid s.r.o.) |
16.5.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pohodový úklid s.r.o.) |
1.4.2019 | Statutární orgán - ředitel DZR Pohoda, z. ú. |
2. Jaroslav Brenkus, okres Frýdek-Místek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
3.5.2000 |
Souhrnné informace ke jménu "JAROSLAV BRENKUS"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JAROSLAV BRENKUS – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JAROSLAV BRENKUS?
Jméno JAROSLAV BRENKUS je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem JAROSLAV BRENKUS je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem JAROSLAV BRENKUS.