MAGDA VACULÍKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Magda Vaculikova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Magda Vaculikova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
MAGDA VACULÍKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Magda Vaculíková
Studénka |
Živnost a firmy: |
2. |
Magda Vaculíková
okres Pelhřimov |
Živnost |
Detaily MAGDA VACULÍKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Magda Vaculíková , Studénka
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SK Studénka, z. s.
2. května 7, 742 13 Studénka |
5.11.2022 | |
Spolek rodičů Jednička
2. května 500, 742 13 Studénka |
5.9.2019 7.9.2023 |
|
VAMUS PARTNER s.r.o.
Na Heleně 5004/2, Třebovice, 722 00 Ostrava |
18.5.2009 2.1.2014 |
|
VAMUS PARTNER s.r.o.
Na Heleně 5004/2, Třebovice, 722 00 Ostrava |
27.8.2008 18.5.2009 |
|
VAMUS PARTNER s.r.o.
Na Heleně 5004/2, Třebovice, 722 00 Ostrava |
27.8.2008 23.12.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Nespecializovaný velkoobchod Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
1.3.2006 |
Ing. Magda Vaculíková Studénka - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.10.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Spolek rodičů Jednička |
30.3.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sdružení rodičů při ZŠ Studénka |
15.2.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SK Studénka, z. s. |
2. Magda Vaculíková, okres Pelhřimov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
23.2.1998 |
Souhrnné informace ke jménu "MAGDA VACULÍKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MAGDA VACULÍKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MAGDA VACULÍKOVÁ?
Jméno MAGDA VACULÍKOVÁ je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem MAGDA VACULÍKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem MAGDA VACULÍKOVÁ.