HIEU MINH VU - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Hieu Minh Vu v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Hieu Minh Vu bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
HIEU MINH VU - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
HIEU MINH VU
Praha |
Firmy: |
2. |
Hieu Minh Vu
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
Detaily HIEU MINH VU - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. HIEU MINH VU , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MatMat Lab s.r.o.
U zeleného ptáka 1145/12, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
12.4.2024 | |
MatMat Lab s.r.o.
U zeleného ptáka 1145/12, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
5.10.2022 | |
MatMat Lab s.r.o.
U zeleného ptáka 1145/12, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
5.10.2022 12.4.2024 |
|
MatMat Lab s.r.o.
U zeleného ptáka 1145/12, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
5.10.2022 12.4.2024 |
|
Mothaibat s.r.o.
Šmahova 1430/88, Slatina, 627 00 Brno |
23.6.2022 12.8.2022 |
|
Mothaibat s.r.o.
Šmahova 1430/88, Slatina, 627 00 Brno |
25.1.2021 12.8.2022 |
HIEU MINH VU Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.4.2024 | Společník s vkladem MatMat Lab s.r.o. |
12.4.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MatMat Lab s.r.o., zmenil adresu. |
12.4.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 100 % (MatMat Lab s.r.o.) |
2. Hieu Minh Vu, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti |
25.5.2015 |
Souhrnné informace ke jménu "HIEU MINH VU"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu HIEU MINH VU – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno HIEU MINH VU?
Jméno HIEU MINH VU je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem HIEU MINH VU je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem HIEU MINH VU.