Jaroslav Koldinský - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Koldinsky v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jaroslav Koldinsky není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jaroslav Koldinský - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Jaroslav Koldinský
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
2. |
Ing. Jaroslav KOLDINSKÝ
okres Prachatice |
Firmy: |
3. |
Jaroslav Koldinský
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
4. |
Jaroslav Koldinský
Plzeň |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Koldinský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaroslav Koldinský , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Dubina Kaznějov
Rybnice 183, 331 51 Rybnice |
7.9.2015 | |
Společenství vlastníků pro dům v Kaznějově, Dolní č.p. 350 a č.p. 351
Dolní 351, 331 51 Kaznějov |
31.8.2010 6.11.2015 |
|
Společenství vlastníků pro dům v Kaznějově, Dolní č.p. 350 a č.p. 351
Dolní 351, 331 51 Kaznějov |
9.10.2008 31.8.2010 |
Jaroslav Koldinský okres Plzeň-sever - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.2.2016 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Myslivecké sdružení Dubina Kaznějov |
6.11.2015 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům v Kaznějově ul. Dolní č.p. 350-351 (vymazáno) |
31.8.2010 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům v Kaznějově ul. Dolní č.p. 350-351 |
2. Ing. Jaroslav KOLDINSKÝ , okres Prachatice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek sportovních aktivit Šumava
Pivovarská 897, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
30.6.2015 | |
Spolek sportovních aktivit Šumava - Automotoklub Volary
Mlýnská 284, 384 51 Volary |
30.6.2015 13.1.2020 |
|
Spolek Zlatá stezka
Mírová 424, Vimperk II, 385 01 Vimperk |
13.4.2013 |
Ing. Jaroslav KOLDINSKÝ okres Prachatice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.2.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Spolek sportovních aktivit Šumava - Automotoklub Volary |
29.1.2016 | |
29.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sdružení sportovních aktivit Šumava - Automotoklub Volary |
3. Jaroslav Koldinský , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Dubina Kaznějov
Rybnice 183, 331 51 Rybnice |
12.5.2017 |
Jaroslav Koldinský okres Plzeň-sever - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.4.2018 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Myslivecký spolek Dubina Kaznějov |
4. Jaroslav Koldinský , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český kynologický svaz ZKO Starý Plzenec - 200
Dvořákova 759, 332 02 Starý Plzenec |
23.2.2014 30.10.2017 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Koldinský"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Koldinský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Koldinský?
Jméno Jaroslav Koldinský je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Koldinský je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Jaroslav Koldinský.