Stanislav Klíma - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Stanislav Klima v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 7 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 37 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Stanislav Klima bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Stanislav Klíma - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Stanislav Klíma
okres Blansko |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Stanislav Klíma
Jablonec nad Nisou |
Živnost a firmy: |
3. |
Stanislav Klíma
Prachatice |
Živnost a firmy: |
4. |
Stanislav Klíma
Praha |
Firmy: |
5. |
Stanislav Klíma
Prachatice |
Firmy: |
6. |
Stanislav Klíma
okres Písek |
Firmy: |
7. |
Stanislav Klíma
okres Příbram |
Firmy: |
8. |
Stanislav Klíma
Louny |
Živnost |
9. |
Stanislav Klíma
okres Jablonec nad Nisou |
Živnost |
10. |
Stanislav Klíma
okres Kladno |
Živnost |
11. |
Stanislav Klíma
Příbram |
Živnost |
12. |
Stanislav Klíma
Příbram |
Firmy: |
13. |
Stanislav Klíma
Strakonice |
Firmy: |
14. |
Stanislav Klíma
okres Blansko |
Firmy: |
15. |
Ing. Stanislav Klíma
Ústí nad Labem |
Firmy: |
Detaily Stanislav Klíma - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Stanislav Klíma , okres Blansko
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PTR, výzkumně vývojová stanice s.r.o.
Křtiny Zaniklý subjekt: 27.2.2010 |
6.3.1998 27.2.2010 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Velkoobchod a maloobchod |
1.10.1998 |
2. Ing. Stanislav Klíma , Jablonec nad Nisou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ANTANA spol. s r.o.
Velké Hamry 378, 468 45 Velké Hamry |
25.6.1998 3.2.1999 |
|
ANTANA spol. s r.o.
Velké Hamry 378, 468 45 Velké Hamry |
25.6.1998 3.2.1999 |
|
DYNISS, s.r.o.
Liberec 30, U sila 1203, PSČ 463 11 Zaniklý subjekt: 5.7.2023 |
30.1.1998 9.6.2000 |
|
DYNISS, s.r.o.
Liberec 30, U sila 1203, PSČ 463 11 Zaniklý subjekt: 5.7.2023 |
30.1.1998 9.6.2000 |
|
EXA STAVBY s.r.o.
Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
26.2.2020 | |
EXA STAVBY s.r.o.
Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
16.4.2018 | |
EXA STAVBY s.r.o.
Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
16.4.2018 7.7.2020 |
|
EXA STAVBY s.r.o.
Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
16.4.2018 26.2.2020 |
|
EXA STAVBY s.r.o.
Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
16.4.2018 26.2.2020 |
|
Kauniainen s.r.o. v likvidaci
Starý Most 336, 434 01 Most Zaniklý subjekt: 28.1.2022 |
3.9.2014 20.2.2015 |
|
Kauniainen s.r.o. v likvidaci
Starý Most 336, 434 01 Most Zaniklý subjekt: 28.1.2022 |
4.4.2005 3.9.2014 |
|
Kauniainen s.r.o. v likvidaci
Starý Most 336, 434 01 Most Zaniklý subjekt: 28.1.2022 |
4.4.2005 20.11.2014 |
|
Kauniainen s.r.o. v likvidaci
Starý Most 336, 434 01 Most Zaniklý subjekt: 28.1.2022 |
4.4.2005 3.9.2014 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
26.2.2020 3.9.2021 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
1.9.2014 26.2.2020 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
7.8.2009 1.9.2014 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
15.12.2008 7.8.2009 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
15.12.2008 18.8.2021 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
15.12.2008 24.9.2020 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
15.12.2008 1.9.2014 |
|
Mlýnská s.r.o.
Za Bažantnicí 51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
15.12.2008 26.2.2020 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
16.11.1992
Zaniklý subjekt: 27.9.2022 |
Ing. Stanislav Klíma Jablonec nad Nisou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.9.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Mlýnská s.r.o. ) |
3.9.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Mlýnská s.r.o. . |
1.4.2021 | Člen statutárního orgánu EXA STAVBY s.r.o. |
3. Stanislav Klíma , Prachatice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Obora Hracholusky, z.s.
Hracholusky 1, 383 01 Hracholusky |
1.4.2020 | |
Myslivecký spolek Obora Hracholusky, z.s.
Hracholusky 1, 383 01 Hracholusky |
26.5.2017 1.4.2020 |
|
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
5.12.2016 | |
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
9.12.2003 | |
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
19.9.2014 5.12.2016 |
|
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
9.12.2003 19.9.2014 |
|
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
9.12.2003 5.12.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Lesnictví a těžba dřeva Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Maloobchod, kromě motorových vozidel |
26.1.1994 |
Stanislav Klíma Prachatice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.10.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Obora Hracholusky, z.s. |
14.10.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Obora Hracholusky, z.s. |
17.8.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Obora Hracholusky, z.s. |
4. Stanislav Klíma , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8
Praha 6 - Vokovice, Jemenská 578/6 |
30.5.2023 | |
Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8
Praha 6 - Vokovice, Jemenská 578/6 |
30.5.2023 18.5.2023 |
|
Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8
Praha 6 - Vokovice, Jemenská 578/6 |
12.6.2018 16.5.2023 |
|
Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8
Praha 6 - Vokovice, Jemenská 578/6 |
15.10.2014 30.5.2017 |
|
Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8
Praha 6 - Vokovice, Jemenská 578/6 |
1.11.2003 21.5.2008 |
Stanislav Klíma Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.5.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8 |
18.5.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8 |
16.5.2023 | Člen statutárního orgánu Bytové družstvo Rozvoj - Jemenská 6 a 8 |
5. Stanislav Klíma , Prachatice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Pila Hracholusky s.r.o.
Nebahovská 73, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
17.9.2014 |
Stanislav Klíma Prachatice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.9.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pila Hracholusky s.r.o.) |
6. Stanislav Klíma , okres Písek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Těchobuz
Těchobuz 60, 395 01 Těchobuz |
4.11.2016 |
Stanislav Klíma okres Písek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Těchobuz |
7. Stanislav Klíma , okres Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Prčice
Divišovice 36, 257 91 Sedlec-Prčice |
21.3.2015 | |
Myslivecký spolek Prčice
Divišovice 36, 257 91 Sedlec-Prčice |
21.3.2015 17.2.2016 |
Stanislav Klíma okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.2.2016 | Člen dozorčí rady Myslivecké sdružení Prčice |
17.2.2016 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Myslivecké sdružení Prčice |
8. Stanislav Klíma, Louny
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti soukromých bezpečnostních agentur |
3.11.2015 |
9. Stanislav Klíma, okres Jablonec nad Nisou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce |
22.12.1997 |
10. Stanislav Klíma, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
31.10.2001 |
11. Stanislav Klíma, Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výstavba bytových a nebytových budov Silniční nákladní doprava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
1.3.2007 |
12. Stanislav Klíma , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Milínská 141, Příbram III
Milínská 141, Příbram III, 261 01 Příbram |
10.9.2009 27.8.2013 |
|
Společenství vlastníků Milínská 141, Příbram III
Milínská 141, Příbram III, 261 01 Příbram |
10.6.2003 10.6.2008 |
|
Společenství vlastníků Milínská 141, Příbram III
Milínská 141, Příbram III, 261 01 Příbram |
11.4.2001 11.4.2003 |
13. Stanislav Klíma , Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 278, ulice Tržní, obec Strakonice
Tržní 278, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
26.9.2006 19.11.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 278, ulice Tržní, obec Strakonice
Tržní 278, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
26.9.2006 14.3.2017 |
14. Stanislav Klíma , okres Blansko
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka
Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč |
29.5.2014 27.5.2018 |
|
AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka
Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč |
21.5.2009 29.5.2014 |
15. Ing. Stanislav Klíma , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Lisztova 2408/2,2407/4,2406/6,2405/8,2404/10 Ústí nad Labem
Lisztova 2405/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem |
22.1.2003 12.12.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "Stanislav Klíma"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Stanislav Klíma – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Stanislav Klíma?
Jméno Stanislav Klíma je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem Stanislav Klíma je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 11 osoby jménem Stanislav Klíma.