JAN TESAŘÍK - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Tesarik v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 14 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 31 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Jan Tesarik bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 7 různých osob.
JAN TESAŘÍK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jan Tesařík
Frýdek-Místek |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. JAN TESAŘÍK
Brno |
Firmy: |
3. |
Jan Tesařík
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
4. |
Jan Tesařík
okres Svitavy |
Živnost |
5. |
Jan Tesařík
okres Třebíč |
Živnost |
6. |
Jan Tesařík
okres Brno-město |
Živnost |
7. |
Jan Tesařík
okres Frýdek-Místek |
Živnost |
8. |
Jan Tesařík
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
9. |
Jan Tesařík
Ostrava |
Živnost |
10. |
Jan Tesařík
okres Hodonín |
Firmy: |
11. |
Jan Tesařík
Praha |
Firmy: |
12. |
Jan Tesařík
Olomouc |
Firmy: |
Detaily JAN TESAŘÍK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Tesařík , Frýdek-Místek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HOTEL MAXIM FM s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
22.10.2019 | |
IHRC - nadační fond
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
14.8.2018 29.4.2022 |
|
IHRC - nadační fond
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
29.3.2017 11.10.2017 |
|
JOBS AGENCY PREMIUM s.r.o. v likvidaci
Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
11.5.2020 18.8.2021 |
|
JOBS FM s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
25.3.2022 | |
JOBS FM s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
22.8.2017 | |
JOBS FM s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
22.8.2017 30.10.2018 |
|
KARETA GROUP, s.r.o. "v likvidaci"
Brumov-Bylnice Zaniklý subjekt: 14.8.2012 |
4.6.2004 22.8.2006 |
|
KOMPRO-MISS LTD.cz s.r.o. v likvidaci
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha |
22.1.2008 2.2.2012 |
|
KOMPRO-MISS LTD.cz s.r.o. v likvidaci
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha |
14.11.2007 30.1.2012 |
|
LEUVEN Invest s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
28.2.2019 | |
MEDICAMEL s.r.o.
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha |
18.7.2005 28.3.2012 |
|
MEDICAMEL s.r.o.
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha |
8.6.2005 30.1.2012 |
|
PRESSTEX MEDIA SE v likvidaci
Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
7.11.2011 31.7.2013 |
|
PRESSTEX PRINT s.r.o. v likvidaci
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 28.7.2023 |
29.10.2008 6.2.2012 |
|
PRESSTEX PRINT s.r.o. v likvidaci
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 28.7.2023 |
1.9.2008 12.4.2010 |
|
PRESSTEX PRINT s.r.o. v likvidaci
Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 28.7.2023 |
1.9.2008 30.1.2012 |
|
TARDEM Media s.r.o. "v likvidaci"
Božkova 1017/74, Přívoz, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 8.4.2021 |
29.11.2012 12.5.2015 |
|
TARDEM Media s.r.o. "v likvidaci"
Božkova 1017/74, Přívoz, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 8.4.2021 |
30.10.2012 2.4.2015 |
|
TARDEM print s.r.o.
Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
17.2.2015 3.10.2023 |
|
TARDEM TISKÁRNA s.r.o.
Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
22.1.2020 | |
TEgoTE cz, s.r.o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.3.2018 |
15.10.2003 26.1.2005 |
|
TEgoTE cz, s.r.o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.3.2018 |
23.12.2002 6.11.2009 |
|
TEgoTE cz, s.r.o. v likvidaci
Bořivojova 878/35, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.3.2018 |
23.12.2002 15.10.2003 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
1.1.2003 |
Jan Tesařík Frýdek-Místek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.10.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TARDEM print s.r.o. . |
1.5.2022 | Správní rada INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond, Komise pro mezinárodní lidská práva nadační fond |
25.3.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (JOBS FM s.r.o.) |
2. Ing. JAN TESAŘÍK , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
0x1 Gruppe, z.s.
Černého 780/3, Bystrc, 635 00 Brno |
11.4.2024 |
Ing. JAN TESAŘÍK Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva 0x1 Gruppe, z.s. |
3. Jan Tesařík, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Příprava staveniště Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Ostatní úklidové činnosti |
21.5.2018 |
4. Jan Tesařík, okres Svitavy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
27.8.2019 |
5. Jan Tesařík, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Truhlářské práce |
21.12.2022 |
6. Jan Tesařík, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Informační a komunikační činnosti |
6.5.2024 |
7. Jan Tesařík, okres Frýdek-Místek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur |
1.11.2006 |
8. Jan Tesařík, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
6.4.2011 |
9. Jan Tesařík, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
10.1.2012 |
10. Jan Tesařík , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BALAD s.r.o.- v likvidaci
Mutěnice 475, PSČ 69611 Zaniklý subjekt: 9.9.2022 |
28.1.2016 28.10.2020 |
|
BALAD s.r.o.- v likvidaci
Mutěnice 475, PSČ 69611 Zaniklý subjekt: 9.9.2022 |
28.1.2016 8.12.2020 |
|
BALAD s.r.o.- v likvidaci
Mutěnice 475, PSČ 69611 Zaniklý subjekt: 9.9.2022 |
4.1.2006 28.1.2016 |
|
BALAD s.r.o.- v likvidaci
Mutěnice 475, PSČ 69611 Zaniklý subjekt: 9.9.2022 |
12.3.1998 28.1.2016 |
|
BALAD s.r.o.- v likvidaci
Mutěnice 475, PSČ 69611 Zaniklý subjekt: 9.9.2022 |
12.3.1998 22.9.2003 |
|
JT s.r.o.
Masarykova 55, 696 11 Mutěnice |
30.1.2016 4.6.2021 |
|
JT s.r.o.
Masarykova 55, 696 11 Mutěnice |
30.1.2016 28.10.2020 |
|
JT s.r.o.
Masarykova 55, 696 11 Mutěnice |
17.6.1999 30.1.2016 |
|
JT s.r.o.
Masarykova 55, 696 11 Mutěnice |
17.6.1999 30.1.2016 |
11. Jan Tesařík , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Markupova 2972/27
Markupova 2972/27, Horní Počernice, 193 00 Praha |
13.4.2017 27.11.2017 |
12. Jan Tesařík , Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Junák - český skaut, středisko Jana Boska Olomouc, z. s.
Palackého 643/8, 779 00 Olomouc |
9.10.2016 25.9.2019 |
|
Junák - český skaut, středisko Jana Boska Olomouc, z. s.
Palackého 643/8, 779 00 Olomouc |
9.10.2016 6.10.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "JAN TESAŘÍK"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JAN TESAŘÍK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JAN TESAŘÍK?
Jméno JAN TESAŘÍK je uvedeno v 14 společnostech.
Kolik osob se jménem JAN TESAŘÍK je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem JAN TESAŘÍK.