Ladislav Kozáček - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Ladislav Kozacek v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 13 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Ladislav Kozacek není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Ladislav Kozáček - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Ladislav Kozáček
okres Bruntál |
Živnost a firmy: |
2. |
Ladislav Kozáček
okres Žďár nad Sázavou |
Živnost a firmy: |
Detaily Ladislav Kozáček - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Ladislav Kozáček , okres Bruntál
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Colet trade s.r.o.
Lomnice 17, 793 02 Lomnice |
4.12.2008 1.10.2012 |
|
Colet trade s.r.o.
Lomnice 17, 793 02 Lomnice |
4.12.2008 16.10.2012 |
|
ESPRO TRADING a.s.
Kratochvílova 147/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov Zaniklý subjekt: 3.7.2013 |
28.4.1999 3.7.2013 |
|
ESPRO TRADING a.s.
Kratochvílova 147/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov Zaniklý subjekt: 3.7.2013 |
4.1.1999 28.4.1999 |
|
KONEKTA - SAP, s.r.o.
Rovniny 787/9, 748 01 Hlučín |
23.9.2011 21.6.2012 |
|
KOVOTECH TRADE s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
22.10.2013 6.8.2022 |
|
KOVOTECH TRADE s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
28.4.2010 22.10.2013 |
|
KOVOTECH TRADE s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
18.1.2007 7.10.2013 |
|
KOVOTECH TRADE s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
18.1.2007 28.4.2010 |
|
SK ANNABERG z.s.
tř. Práce 1710/15, 792 01 Bruntál |
7.9.2017 16.10.2023 |
|
Společenství vlastníků Vrchlického 1188
Vrchlického 1188/2, 792 01 Bruntál |
3.10.2016 | |
Společenství vlastníků Vrchlického 1188
Vrchlického 1188/2, 792 01 Bruntál |
24.10.2013 3.10.2016 |
|
Společenství vlastníků Vrchlického 1188
Vrchlického 1188/2, 792 01 Bruntál |
21.2.2009 24.10.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod |
4.6.1998 |
Ing. Ladislav Kozáček okres Bruntál - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.11.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva SK ANNABERG z.s. |
6.8.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (KOVOTECH TRADE s.r.o. ) |
30.9.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SK Annaberg |
2. Ladislav Kozáček , okres Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělská společnost Prosetín, a.s.. zkratka: ZS Prosetín, a.s.
Prosetín 88, 592 64 Prosetín |
30.6.2006 20.6.2008 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
8.2.1991
Zaniklý subjekt: 27.2.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "Ladislav Kozáček"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Ladislav Kozáček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ladislav Kozáček?
Jméno Ladislav Kozáček je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Ladislav Kozáček je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Ladislav Kozáček.