Monika Mrázková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Monika Mrazkova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 7 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 21 existujících společnostech a má celkem 12 aktuálních záznamů a celkem 35 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Monika Mrazkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
Monika Mrázková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Monika Mrázková
Tábor |
Živnost a firmy: |
2. |
Monika Mrázková
Hranice |
Živnost a firmy: |
3. |
Monika Mrázková
Český Brod |
Živnost a firmy: |
4. |
Monika Mrázková
Karlovy Vary |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
5. |
Monika Mrázková
okres České Budějovice |
Živnost a firmy: |
6. |
Monika Mrázková
okres Brno-venkov |
Firmy: |
7. |
MONIKA ZAJONC MRÁZKOVÁ
okres Nový Jičín |
Firmy: |
8. |
MUDr. Monika Mrázková
okres Nový Jičín |
Podnikatel fyz. osoba |
9. |
Monika Mrázková
okres Brno-venkov |
Živnost |
10. |
Mgr. Monika Mrázková, Ph.D.
|
Živnost |
11. |
Bc. Monika MRÁZKOVÁ
Dobřichovice |
Živnost |
12. |
Monika Mrázková
Milovice |
Živnost |
13. |
Bc. Monika Mrázková
Praha |
Firmy: |
14. |
Monika Mrázková
Kladno |
Firmy: |
Detaily Monika Mrázková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Monika Mrázková , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
22.11.2023 | |
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
11.4.2011 | |
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
25.10.2016 22.11.2023 |
|
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
11.4.2011 25.10.2016 |
|
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
11.4.2011 25.10.2016 |
|
Profi Dražby s.r.o.
Pražská 223/6, 390 01 Tábor |
11.4.2011 22.11.2023 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Výroba nábytku Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Univerzální administrativní činnosti |
2.1.2007 |
Monika Mrázková Tábor - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.11.2023 | Společník s vkladem Profi Dražby s.r.o. |
22.11.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Profi Dražby s.r.o., zmenil adresu. |
22.11.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Profi Dražby s.r.o.) |
2. Monika Mrázková , Hranice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Belogok, s.r.o., v likvidaci
Bělehradská 191/3, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
8.10.2001 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání |
5.12.2001 |
Monika Mrázková Hranice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.10.2001 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Belogok, s.r.o.) |
3. Monika Mrázková , Český Brod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AUTO FINANCIAL SERVICES GROUP s.r.o.
Cimburkova 916/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
14.10.2014 10.6.2016 |
|
Bservis group s.r.o.
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
12.8.2021 | |
Bservis group s.r.o.
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
27.10.2014 12.8.2021 |
|
Bydlení Střížkov s.r.o.
Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 150 00 Praha |
10.3.2015 31.8.2015 |
|
Bydlení Střížkov s.r.o.
Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 150 00 Praha |
10.3.2015 17.8.2015 |
|
Ekoenergdevelopment, s.r.o.
Lublaňská 646/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
12.8.2021 29.8.2023 |
|
Ekoenergdevelopment, s.r.o.
Lublaňská 646/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
12.12.2019 12.8.2021 |
|
Ekoenergdevelopment, s.r.o.
Lublaňská 646/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
17.3.2015 12.8.2021 |
|
Ekoenergdevelopment, s.r.o.
Lublaňská 646/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
17.3.2015 17.8.2023 |
|
Ekoenergdevelopment, s.r.o.
Lublaňská 646/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
16.3.2015 26.10.2016 |
|
FINANCIAL SERVICES GROUP s.r.o.
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
9.3.2016 8.6.2016 |
|
FINSER s.r.o. v likvidaci
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 26.7.2021 |
14.10.2014 13.6.2016 |
|
Foxdale Corp s.r.o.
Chlumecká 1677, Kyje, 198 00 Praha |
29.6.2017 | |
Foxdale Corp s.r.o.
Chlumecká 1677, Kyje, 198 00 Praha |
29.6.2017 12.8.2021 |
|
FSG Servisní I. s.r.o. v likvidaci
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
15.10.2014 1.6.2016 |
|
FSG Servisní II. s.r.o.
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.2.2016 31.5.2016 |
|
FSG Servisní II. s.r.o.
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
6.11.2014 29.2.2016 |
|
Money Service Group s.r.o. v likvidaci
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
17.10.2013 8.6.2016 |
|
Money Service Group s.r.o. v likvidaci
Prokopova 572/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
11.10.2013 1.6.2016 |
|
Studio eF.eM. s.r.o.
nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod |
19.10.2013 1.10.2020 |
|
Studio eF.eM. s.r.o.
nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod |
16.8.2008 19.10.2013 |
|
Studio eF.eM. s.r.o.
nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod |
16.8.2008 19.10.2013 |
|
Studio eF.eM. s.r.o.
nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod |
16.8.2008 23.9.2020 |
|
Titancar Škoda servis s.r.o. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha |
9.3.2016 16.6.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
20.2.2008
Zaniklý subjekt: 15.6.2023 |
Monika Mrázková Český Brod - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.8.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Ekoenergdevelopment, s.r.o. ) |
29.8.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Ekoenergdevelopment, s.r.o. . |
12.8.2021 | Společník s vkladem Bservis group s.r.o. |
4. Monika Mrázková , Karlovy Vary
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DriveCamp Fahrschule GmbH, organizační složka
T. G. Masaryka 53/43, 360 01 Karlovy Vary |
10.12.2008 16.5.2023 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti autoškol a jiných škol řízení Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
25.10.1993 |
5. Monika Mrázková , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
M+M s.r.o.
Do Mladého 1104, Stará Pohůrka, 370 06 Srubec |
3.3.2015 | |
M+M s.r.o.
Do Mladého 1104, Stará Pohůrka, 370 06 Srubec |
26.1.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
22.5.1996 |
Monika Mrázková okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.3.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu M+M s.r.o. |
3.3.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, splaceno: 25000 %, podíl: 25 % (M+M s.r.o.) |
6. Monika Mrázková , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DelGro a.s. v likvidaci
Mlýnská 326/13, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 28.12.2023 |
30.3.2017 30.3.2022 |
|
ESA group s.r.o. v likvidaci
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno |
5.1.2016 | |
ESA group s.r.o. v likvidaci
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno |
24.11.2015 | |
Honest Company s.r.o.
Primátorská 296/38, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
25.11.2016 | |
Honest Company s.r.o.
Primátorská 296/38, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.11.2016 |
Monika Mrázková okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.3.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva DelGro a.s. |
30.3.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva DelGro a.s. |
25.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Honest Company s.r.o.) |
7. MONIKA ZAJONC MRÁZKOVÁ , okres Nový Jičín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Klub rodičů z.s. při ZŠ T.G.Masaryka Fulnek
Masarykova 426, 742 45 Fulnek |
10.2.2023 | |
Klub rodičů z.s. při ZŠ T.G.Masaryka Fulnek
Masarykova 426, 742 45 Fulnek |
10.2.2023 19.4.2024 |
|
Klub rodičů z.s. Základní školy a Mateřské školy Hladké Životice
Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice |
22.10.2019 18.1.2023 |
|
Klub rodičů z.s. Základní školy a Mateřské školy Hladké Životice
Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice |
22.10.2019 12.8.2020 |
|
Klub rodičů z.s. Základní školy a Mateřské školy Hladké Životice
Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice |
22.10.2019 15.9.2022 |
MONIKA ZAJONC MRÁZKOVÁ okres Nový Jičín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.4.2024 | Člen představenstva Klub rodičů z.s. při ZŠ T.G.Masaryka Fulnek |
19.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Klub rodičů z.s. při ZŠ T.G.Masaryka Fulnek |
12.4.2023 |
8. MUDr. Monika Mrázková, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Specializovaná ambulantní zdravotní péče Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
12.10.2020 |
9. Monika Mrázková, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
27.9.2021 |
10. Mgr. Monika Mrázková, Ph.D.,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
20.2.2023 |
11. Bc. Monika MRÁZKOVÁ, Dobřichovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur |
24.4.2006 |
12. Monika Mrázková, Milovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
1.10.2006 |
13. Bc. Monika Mrázková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Outdoor Space Media s.r.o.
Křišťanova 1788/19, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.9.2006 4.2.2009 |
14. Monika Mrázková , Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství gen. Píky 1996 - 1998, Kladno
gen. Píky 1996, Kročehlavy, 272 01 Kladno |
13.10.2005 2.9.2020 |
|
Společenství gen. Píky 1996 - 1998, Kladno
gen. Píky 1996, Kročehlavy, 272 01 Kladno |
13.10.2005 6.2.2017 |
Souhrnné informace ke jménu "Monika Mrázková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Monika Mrázková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Monika Mrázková?
Jméno Monika Mrázková je uvedeno v 21 společnostech.
Kolik osob se jménem Monika Mrázková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 9 osoby jménem Monika Mrázková.