Vladimír Vaňásek - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vladimir Vanasek v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 9 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Vladimir Vanasek bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Vladimír Vaňásek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Vladimír Vaňásek
Karviná |
Firmy: |
2. |
Vladimír Vaňásek
okres Brno-venkov |
Firmy: |
3. |
Vladimír Vaňásek
okres Mělník |
Firmy: |
4. |
Vladimír Vaňásek
České Budějovice |
Živnost |
Detaily Vladimír Vaňásek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Vladimír Vaňásek , Karviná
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Modelářský klub SMČR p.s.
Dukelská 1346, 742 58 Příbor |
18.12.2015 | |
Společenství vlastníků č.p. 954/5 v Karviné - Novém Městě
Komenského 954/5, Nové Město, 735 06 Karviná |
2.3.2017 | |
Společenství vlastníků č.p. 954/5 v Karviné - Novém Městě
Komenského 954/5, Nové Město, 735 06 Karviná |
26.6.2001 19.10.2016 |
|
Společenství vlastníků č.p. 954/5 v Karviné - Novém Městě
Komenského 954/5, Nové Město, 735 06 Karviná |
26.6.2001 26.6.2003 |
Vladimír Vaňásek Karviná - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.4.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků čp. 954/5 v Karviné - Novém Městě |
6.4.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků čp. 954/5 v Karviné - Novém Městě (vymazáno) |
19.10.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků č.p. 954/5 v Karviné - Novém Městě |
2. Vladimír Vaňásek , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
25.11.2021 | |
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
7.12.2016 25.11.2021 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
25.5.2011 25.11.2015 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
25.5.2011 7.12.2016 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
16.3.2009 25.5.2011 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
12.3.2007 16.3.2009 |
|
Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré
Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov |
13.4.2006 12.3.2007 |
Vladimír Vaňásek okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.8.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré |
18.8.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré (vymazáno) |
8.6.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům čp. 319 v Mokré |
3. Vladimír Vaňásek , okres Mělník
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 585 Veltrusy
Štěp. Bendy 585, 277 46 Veltrusy |
7.5.2020 | |
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 585 Veltrusy
Štěp. Bendy 585, 277 46 Veltrusy |
17.7.2014 15.7.2019 |
Vladimír Vaňásek okres Mělník - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.7.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 585 Veltrusy |
18.7.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 585 Veltrusy |
4. Vladimír Vaňásek, České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výstavba bytových a nebytových budov Příprava staveniště |
8.8.2012 |
Souhrnné informace ke jménu "Vladimír Vaňásek"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Vladimír Vaňásek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Vladimír Vaňásek?
Jméno Vladimír Vaňásek je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Vladimír Vaňásek je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Vladimír Vaňásek.