Jan Hrbata - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Hrbata v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 9 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jan Hrbata není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jan Hrbata - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Ing. Jan Hrbata
okres Brno-venkov |
Firmy: |
2. |
Jan Hrbata
okres Blansko |
Firmy: |
Detaily Jan Hrbata - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jan Hrbata , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOUGELEN s.r.o.
Za humny 474/6, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín |
10.2.2015 | |
BOUGELEN s.r.o.
Za humny 474/6, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín |
9.5.2014 | |
BOUGELEN s.r.o.
Za humny 474/6, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín |
29.5.2014 10.2.2015 |
|
BOUGELEN s.r.o.
Za humny 474/6, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín |
9.5.2014 10.2.2015 |
|
LITOCHORO s.r.o.
Dolomitová 285/7, Velká Chuchle, 159 00 Praha |
31.5.2012 6.9.2013 |
Ing. Jan Hrbata okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.2.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel BOUGELEN s.r.o., zmenil adresu. |
10.2.2015 | Společník s vkladem BOUGELEN s.r.o. |
10.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (BOUGELEN s.r.o.) |
2. Jan Hrbata , okres Blansko
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
27.5.2011 16.7.2014 |
|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
27.5.2011 10.6.2016 |
|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
26.5.2006 27.5.2011 |
|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
15.6.2001 26.5.2006 |
|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
8.4.1997 15.6.2001 |
|
VOS zemědělců,a.s.
Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice |
1.9.1996 8.4.1997 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Hrbata"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Hrbata – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Hrbata?
Jméno Jan Hrbata je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Hrbata je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Jan Hrbata.