Jan Čančík - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Cancik v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 8 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jan Cancik bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Jan Čančík - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Jan Čančík
Česká republika |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Jan Čančík
Benátky nad Jizerou |
Firmy: |
3. |
Jan Čančík
Benátky nad Jizerou |
Firmy: |
4. |
Jan Čančík
okres Nymburk |
Živnost |
5. |
Jan Čančík
okres Mladá Boleslav |
Živnost |
6. |
Jan Čančík
okres Jičín |
Živnost |
7. |
Ing. Jan Čančík
Benátky nad Jizerou |
Firmy: |
8. |
Ing. Jan Cančík
Benátky nad Jizerou |
Firmy: |
9. |
Ing. Jan Čančík
Mladá Boleslav |
Firmy: |
Detaily Jan Čančík - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jan Čančík , Česká republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
26.8.1999 8.2.2002 |
|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
26.8.1999 12.10.2001 |
|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
13.9.1994 26.8.1999 |
|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
13.9.1994 26.8.1999 |
|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
5.8.1992 13.9.1994 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod, kromě motorových vozidel Poradenství v oblasti řízení |
18.2.2002 |
2. Ing. Jan Čančík , Benátky nad Jizerou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Elektrárenské družstvo rolníků Dražice
Jílová 1316, 295 01 Mnichovo Hradiště |
20.10.1993 | |
SKANA v.o.s. v likvidaci
Dr. Nováka 498/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou |
5.4.1994 | |
SKANA v.o.s. v likvidaci
Dr. Nováka 498/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou |
5.4.1994 | |
ZEPAS, spol. s r.o.
Praha 10, Práčská 228 |
22.3.1995 | |
ZEPAS, spol. s r.o.
Praha 10, Práčská 228 |
22.3.1995 |
Ing. Jan Čančík Benátky nad Jizerou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.3.1995 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ZEPAS, spol. s r.o.) |
22.3.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč (ZEPAS, spol. s r.o.) |
5.4.1994 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SKANA v.o.s. |
3. Jan Čančík , Benátky nad Jizerou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Venelop s.r.o.
Harlacherova 3327/2a, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha |
22.5.2020 | |
Venelop s.r.o.
Harlacherova 3327/2a, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha |
22.5.2020 |
Jan Čančík Benátky nad Jizerou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.5.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Venelop s.r.o.) |
22.5.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1,-Kč, podíl: 100 % (Venelop s.r.o.) |
4. Jan Čančík, okres Nymburk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
6.1.2014 |
5. Jan Čančík, okres Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Činnosti reklamních agentur |
21.5.2020 |
6. Jan Čančík, okres Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Příprava staveniště Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Ubytování Fotografické činnosti Ostatní vzdělávání Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
25.11.2020 |
7. Ing. Jan Čančík , Benátky nad Jizerou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
Tovární 363, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou |
4.5.1992 17.11.1993 |
8. Ing. Jan Cančík , Benátky nad Jizerou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Elektrárenské družstvo rolníků Dražice
Jílová 1316, 295 01 Mnichovo Hradiště |
5.8.1993 20.10.1993 |
9. Ing. Jan Čančík , Mladá Boleslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TelPro spol. s r.o.
Táborská 375/32, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav |
5.8.1992 13.9.1994 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Čančík"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Čančík – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Čančík?
Jméno Jan Čančík je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Čančík je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Jan Čančík.